PARERAS RAUBERT SALVADOR
Informe ejecutivo de PARERAS RAUBERT SALVADOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PARERAS RAUBERT SALVADOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VITARVI SL | Administrador Unico | 07/11/2018 |
VINCULACIONES DE PARERAS RAUBERT SALVADOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PARERAS RAUBERT SALVADOR
Empresa: BAC DE DIVI SL
Administrador Unico
- Pareras Raubert Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42969 , F 45, S 8, H B 421195, I/A 6 (16/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-119-08
Empresa: VITARVI SL
Administrador Unico
- Pareras Raubert Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43378 , F 74, S 8, H B 427201, I/A 2 (07/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-219-08
Empresa: BAC DE DIVI SL
Administrador Unico
- Pareras Raubert Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42969 , F 45, S 8, H B 421195, I/A 5 (05/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-217-08
Empresa: BAC DE DIVI SL
Administrador Unico
- Pareras Raubert Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42969 , F 45, S 8, H B 421195, I/A 4 (23/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-102-08
Empresa: BAC DE DIVI SL
Administrador Unico
- Pareras Raubert Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42969 , F 45, S 8, H B 421195, I/A 3 (20/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-207-08
Información de PARERAS RAUBERT SALVADOR
Mostramos los datos de PARERAS RAUBERT SALVADOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PARERAS RAUBERT SALVADOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos