PARERA COROMINAS MONICA
Informe ejecutivo de PARERA COROMINAS MONICA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PARERA COROMINAS MONICA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRANS CAMPAS ARBO SL | Apoderado Solidario | 23/12/2021 | |
DOMENEC PARERA ARQUITECTE SLP | Apoderado Solidario | 19/01/2021 |
VINCULACIONES DE PARERA COROMINAS MONICA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PARERA COROMINAS MONICA
Empresa: TRANS CAMPAS ARBO SL
Apoderado Solidario
- Parera Corominas Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37124 , F 107, S 8, H B 299334, I/A 6 (23/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-1-08
Empresa: DOMENEC PARERA ARQUITECTE SLP
Apoderado Solidario
- Parera Corominas Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35438 , F 199, S 8, H B 267788, I/A 4 (19/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-17-08
Información de PARERA COROMINAS MONICA
Mostramos los datos de PARERA COROMINAS MONICA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PARERA COROMINAS MONICA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos