PAREJO PRIETO MARIA
Informe ejecutivo de PAREJO PRIETO MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 25
Empresas inactivas: 10
CARGOS DE PAREJO PRIETO MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AVIAPARTNER SPAIN SA | Apoderado Solidario | 30/11/2015 | 27/09/2018 |
POSITIVA FORMACION SL | Administrador Unico | 25/04/2017 | 14/06/2017 |
AVIAPARTNER TENERIFE SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 19/10/2015 | 04/05/2016 |
AVIAPARTNER MENORCA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/10/2015 | 15/04/2016 |
AVIAPARTNER SEVILLA SA | Apoderado Solidario | 21/10/2015 | 11/04/2016 |
AVIAPARTNER SEVILLA SA | Apoderado Mancomunado | 21/10/2015 | 11/04/2016 |
AVIAPARTNER FUERTEVENTURA SA | Apoderado Solidario | 21/10/2015 | 31/03/2016 |
AVIAPARTNER FUERTEVENTURA SA | Apoderado Mancomunado | 21/10/2015 | 31/03/2016 |
AVIAPARTNER FUERTEVENTURA SA | Apoderado | 03/11/2015 | 31/03/2016 |
AVIAPARTNER TENERIFE SA | Apoderado | 05/11/2015 | 30/03/2016 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE PAREJO PRIETO MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PAREJO PRIETO MARIA
Empresa: AVIAPARTNER SPAIN SA
Apoderado Solidario
- Beerepoot Maurits Ditmar
- Parejo Prieto Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5525, L 4432, F 193, S 8, H MA134604, I/A 9 (27/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-195-29
Empresa: POSITIVA FORMACION SL
Administrador Unico
- Parejo Prieto Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5615, L 4522, F 17, S 8, H MA139387, I/A 2 (14/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-118-29
Empresa: POSITIVA FORMACION SL
Administrador Unico
- Parejo Prieto Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5615, L 4522, F 16, S 8, H MA139387, I/A 1 (25/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-86-29
Empresa: AVIAPARTNER TENERIFE SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bravo Dominguez Antonio
- Parejo Prieto Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33364 , F 101, S 8, H M 600544, I/A 13 (04/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-89-28
Empresa: AVIAPARTNER MENORCA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Parejo Prieto Maria
- Salido Romero Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33364 , F 78, S 8, H M 600542, I/A 12 (15/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-79-28
Empresa: AVIAPARTNER SEVILLA SA
Apoderado Mancomunado
- Parejo Prieto Maria
- Salido Romero Miguel Angel
Apoderado Solidario
- Parejo Prieto Maria
- Salido Romero Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33364 , F 110, S 8, H M 600545, I/A 9 (11/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-74-28
Empresa: AVIAPARTNER FUERTEVENTURA SA
Apoderado Mancomunado
- Milub Chaib Mustafa
- Parejo Prieto Maria
Apoderado Solidario
- Milub Chaib Mustafa
- Parejo Prieto Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33554 , F 177, S 8, H M 603943, I/A 9 (31/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-66-28
Empresa: AVIAPARTNER FUERTEVENTURA SA
Apoderado
- Parejo Prieto Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33554 , F 176, S 8, H M 603943, I/A 7 (31/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-66-28
Empresa: AVIAPARTNER TENERIFE SA
Apoderado
- Parejo Prieto Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33364 , F 98, S 8, H M 600544, I/A 6 (30/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-66-28
Empresa: AVIAPARTNER SEVILLA SA
Apoderado
- Parejo Prieto Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33364 , F 109, S 8, H M 600545, I/A 6 (22/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-62-28
VER MAS ACTOS
Información de PAREJO PRIETO MARIA
Mostramos los datos de PAREJO PRIETO MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PAREJO PRIETO MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos