PAREJO MURILLO JAVIER
Informe ejecutivo de PAREJO MURILLO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PAREJO MURILLO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES MUPAR SA | Administrador Unico | 27/10/2016 | |
INSTITUTO MEDICO QUIRURGICO MEDITERRANEO SL | Administrador Unico | 06/11/2012 |
VINCULACIONES DE PAREJO MURILLO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PAREJO MURILLO JAVIER
Empresa: INVERSIONES MUPAR SA
Administrador Unico
- Parejo Murillo Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6044 , F 54, S 8, H M 98795, I/A 17 (15/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-222-28
Empresa: MEDICAL BUSINESS INVERSIONES SL
Apoderado Mancomunado
- Parejo Murillo Javier
- Serrano Jimenez Josefa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16962 , F 146, S 8, H M 290207, I/A 6 (23/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-123-28
Empresa: INVERSIONES MUPAR SA
Administrador Unico
- Parejo Murillo Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6044 , F 54, S 8, H M 98795, I/A 16 (27/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-214-28
Administrador Unico
- Parejo Murillo Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11680 , F 23, S 8, H M 183395, I/A 2 (06/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-222-28
Empresa: MEDICAL BUSINESS INVERSIONES SL
Apoderado Mancomunado
- Parejo Murillo Javier
- Serrano Jimenez Josefa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16962 , F 144, S 8, H M 290207, I/A 5 (01/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-50-28
Información de PAREJO MURILLO JAVIER
Mostramos los datos de PAREJO MURILLO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PAREJO MURILLO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos