PAREJA TARAZONA MARIA ELVIRA
Informe ejecutivo de PAREJA TARAZONA MARIA ELVIRA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PAREJA TARAZONA MARIA ELVIRA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGROPECUARIA LOS BRUNALES SA | Administrador Unico | 05/02/2018 | |
AGROPECUARIA LOS BRUNALES SA | Apoderado | 11/01/2018 | |
GANADERIA CHORQUES PAREJA SL | Administrador Unico | 09/06/2016 | |
CONTENEDORES CHORQUES SL | Apoderado | 16/10/2014 | |
GANADERIA CHORQUES PAREJA SL | Apoderado | 26/02/2014 |
VINCULACIONES DE PAREJA TARAZONA MARIA ELVIRA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PAREJA TARAZONA MARIA ELVIRA
Empresa: AGROPECUARIA LOS BRUNALES SA
Administrador Unico
- Pareja Tarazona Maria Elvira
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3950 , F 83, S 8, H A 20492, I/A 17 (12/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-14-03
Empresa: AGROPECUARIA LOS BRUNALES SA
Administrador Unico
- Pareja Tarazona Maria Elvira
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3950 , F 83, S 8, H A 20492, I/A 16 (05/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-31-03
Empresa: AGROPECUARIA LOS BRUNALES SA
Apoderado
- Pareja Tarazona Maria Elvira
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3950 , F 83, S 8, H A 20492, I/A 15 (11/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-14-03
Empresa: GANADERIA CHORQUES PAREJA SL
Administrador Unico
- Pareja Tarazona Maria Elvira
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6325, L 3630, F 45, S 8, H V 65519, I/A 4 (09/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-114-46
Empresa: CONTENEDORES CHORQUES SL
Apoderado
- Pareja Tarazona Maria Elvira
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9857, L 7139, F 43, S 8, H V 161666, I/A 2 (16/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-203-46
Empresa: GANADERIA CHORQUES PAREJA SL
Apoderado
- Pareja Tarazona Maria Elvira
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6325, L 3630, F 44, S 8, H V 65519, I/A 2 (26/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-44-46
Información de PAREJA TARAZONA MARIA ELVIRA
Mostramos los datos de PAREJA TARAZONA MARIA ELVIRA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PAREJA TARAZONA MARIA ELVIRA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos