PAREDES SANCHEZ JOSE LUIS
Informe ejecutivo de PAREDES SANCHEZ JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PAREDES SANCHEZ JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EDIFICIO PINTOR SA | Consejero | 29/10/2021 | |
EDIFICIO PINTOR SA | Apoderado | 24/11/2017 | |
SIÑANI INVESTMENT SL | Socio Unico | 05/04/2017 | |
SIÑANI INVESTMENT SL | Administrador Unico | 05/04/2017 | |
PRO RENT VIVIENDAS SL | Secretario | 17/11/2010 | |
PRO RENT NEGOCIOS SL | Secretario | 10/11/2010 |
VINCULACIONES DE PAREDES SANCHEZ JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PAREDES SANCHEZ JOSE LUIS
Empresa: EDIFICIO PINTOR SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3324 , F 81, S 8, H M 56416, I/A 13 (29/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-214-28
Empresa: EDIFICIO PINTOR SA
Apoderado
- Paredes Sanchez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3324 , F 80, S 8, H M 56416, I/A 12 (24/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-229-28
Empresa: KANDLY METHOD SL
Liquidador
- Paredes Sanchez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34841 , F 128, S 8, H M 626662, I/A 2 (06/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-73-28
Empresa: KANDLY METHOD SL
Administrador Unico
- Paredes Sanchez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34841 , F 128, S 8, H M 626662, I/A 2 (06/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-73-28
Empresa: SIÑANI INVESTMENT SL
Administrador Unico
- Paredes Sanchez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35777 , F 58, S 8, H M 642869, I/A 1 (05/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-72-28
Empresa: SIÑANI INVESTMENT SL
Socio Único
- Paredes Sanchez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35777 , F 58, S 8, H M 642869, I/A 1 (05/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-72-28
Empresa: KANDLY METHOD SL
Administrador Unico
- Paredes Sanchez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34841 , F 127, S 8, H M 626662, I/A 1 (04/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-132-28
Empresa: KANDLY METHOD SL
Socio Único
- Paredes Sanchez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34841 , F 127, S 8, H M 626662, I/A 1 (04/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-132-28
Empresa: PRO RENT VIVIENDAS SL
Secretario
- Paredes Sanchez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20924 , F 10, S 8, H M 370999, I/A 2 (17/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-229-28
Empresa: PRO RENT NEGOCIOS SL
Secretario
- Paredes Sanchez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20924 , F 27, S 8, H M 371000, I/A 2 (10/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-222-28
VER MAS ACTOS
Información de PAREDES SANCHEZ JOSE LUIS
Mostramos los datos de PAREDES SANCHEZ JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PAREDES SANCHEZ JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos