PAREDES RUIZ VICENTE
Informe ejecutivo de PAREDES RUIZ VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PAREDES RUIZ VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ATELIER EVENTOS Y CULTURA SLNE | Liquidador Unico | 04/08/2023 | 04/08/2023 |
ATELIER EVENTOS Y CULTURA SLNE | Administrador Unico | 04/08/2023 | |
WHITE ROCK VALUE INVESTMENTS SL | Liquidador Solidario | 18/12/2019 | 18/12/2019 |
WHITE ROCK VALUE INVESTMENTS SL | Vicepresidente | 21/11/2018 | 18/12/2019 |
WHITE ROCK VALUE INVESTMENTS SL | Consejero | 21/11/2018 | 18/12/2019 |
WHITE ROCK VALUE INVESTMENTS SL | Apoderado Mancomunado | 27/12/2018 | 18/12/2019 |
VINCULACIONES DE PAREDES RUIZ VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PAREDES RUIZ VICENTE
Empresa: ATELIER EVENTOS Y CULTURA SLNE
Liquidador Unico
- Paredes Ruiz Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8930, L 12, F 86, S 9, H V 407, I/A 3 (04/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-153-46
Empresa: ATELIER EVENTOS Y CULTURA SLNE
Administrador Unico
- Paredes Ruiz Vicente
Liquidador Unico
- Paredes Ruiz Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8930, L 12, F 86, S 9, H V 407, I/A 3 (04/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-153-46
Empresa: WHITE ROCK VALUE INVESTMENTS SL
Liquidador Solidario
- Mohedano Tejedor Hector
- Paredes Ruiz Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10579, L 7860, F 54, S 8, H V 184709, I/A 3 (18/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-246-46
Empresa: WHITE ROCK VALUE INVESTMENTS SL
Consejero
Liquidador Solidario
- Mohedano Tejedor Hector
- Paredes Ruiz Vicente
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Paredes Ruiz Vicente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10579, L 7860, F 54, S 8, H V 184709, I/A 3 (18/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-246-46
Empresa: WHITE ROCK VALUE INVESTMENTS SL
Apoderado Mancomunado
- Luque Llamas Juan Carlos
- Mohedano Tejedor Hector
- Novella Sancho Jose Manuel
- Paredes Ruiz Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10579, L 7860, F 54, S 8, H V 184709, I/A 2 (27/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-3-46
Empresa: WHITE ROCK VALUE INVESTMENTS SL
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Paredes Ruiz Vicente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10579, L 7860, F 51, S 8, H V 184709, I/A 1 (21/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-228-46
Información de PAREDES RUIZ VICENTE
Mostramos los datos de PAREDES RUIZ VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PAREDES RUIZ VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos