PAREDES HERRERA DAVID
Informe ejecutivo de PAREDES HERRERA DAVID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PAREDES HERRERA DAVID
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KBL VENIM SL | Administrador Unico | 07/08/2024 | |
DELIVERY EXPRESS ZARAGOZA SL | Administrador Unico | 02/03/2023 | |
MENSAJERIA Y SERVICIOS KBL SL | Administrador Unico | 01/09/2022 | |
MENSAJERIA Y SERVICIOS KBL SL | Socio Unico | 01/09/2022 | |
ANEM ADVANCED LOGISTICS SL | Administrador Unico | 25/09/2020 | |
KEBEL LOGISTICS SL | Administrador Solidario | 09/08/2019 |
VINCULACIONES DE PAREDES HERRERA DAVID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PAREDES HERRERA DAVID
Empresa: KBL VENIM SL
Administrador Unico
- Paredes Herrera David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 620062, I/A 1 (07/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-156-08
Empresa: DELIVERY EXPRESS ZARAGOZA SL
Administrador Unico
- Paredes Herrera David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4643 , F 108, S 8, H Z 71424, I/A 1 (02/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-49-50
Empresa: MENSAJERIA Y SERVICIOS KBL SL
Administrador Unico
- Paredes Herrera David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4415, L 4415, F 175, S 8, H PO 70367, I/A 1 (01/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-173-36
Empresa: MENSAJERIA Y SERVICIOS KBL SL
Socio Único
- Paredes Herrera David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4415, L 4415, F 175, S 8, H PO 70367, I/A 1 (01/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-173-36
Empresa: ANEM ADVANCED LOGISTICS SL
Administrador Unico
- Paredes Herrera David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47464 , F 113, S 8, H B 552585, I/A 1 (25/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-192-08
Empresa: KEBEL LOGISTICS SL
Administrador Solidario
- Paredes Herrera David
- Prieto Jodar Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47014 , F 1, S 8, H B 538146, I/A 1 (09/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-157-08
Información de PAREDES HERRERA DAVID
Mostramos los datos de PAREDES HERRERA DAVID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PAREDES HERRERA DAVID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos