PAREDES GUTIERREZ LUIS
Informe ejecutivo de PAREDES GUTIERREZ LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PAREDES GUTIERREZ LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PAREDES BUS SA | Apoderado | 24/11/2017 | 04/03/2021 |
PAREDES BUS SA | Apoderado | 04/03/2021 | |
PAREDES BUS SA | Administrador Unico | 01/04/2019 | 16/02/2021 |
VINCULACIONES DE PAREDES GUTIERREZ LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PAREDES GUTIERREZ LUIS
Empresa: PAREDES BUS SA
Apoderado
- Paredes Gutierrez Felipe
- Paredes Gutierrez Liboria Maria
- Paredes Gutierrez Luis
- Paredes Gutierrez Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12890 , F 86, S 8, H M 207378, I/A 17 (04/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-48-28
Empresa: PAREDES BUS SA
Administrador Unico
- Paredes Gutierrez Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12890 , F 84, S 8, H M 207378, I/A 15 (16/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-36-28
Empresa: PAREDES BUS SA
Administrador Unico
- Paredes Gutierrez Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12890 , F 84, S 8, H M 207378, I/A 13 (01/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-68-28
Empresa: PAREDES BUS SA
Apoderado
- Paredes Gutierrez Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12890 , F 83, S 8, H M 207378, I/A 12 (24/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-230-28
Información de PAREDES GUTIERREZ LUIS
Mostramos los datos de PAREDES GUTIERREZ LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PAREDES GUTIERREZ LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos