PAREDES ARIAS JOSE-ANTONIO
Informe ejecutivo de PAREDES ARIAS JOSE-ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE PAREDES ARIAS JOSE-ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DANFFOR SISTEMAS DE INTEGRACION INDUSTRIAL SL | Administrador Unico | 15/03/2018 |
VINCULACIONES DE PAREDES ARIAS JOSE-ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PAREDES ARIAS JOSE-ANTONIO
Empresa: IAM RESOURCES SL
Liquidador
- Paredes Arias Jose-antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2855 , F 105, S 8, H SS 40599, I/A 2 (11/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-100-20
Empresa: IAM RESOURCES SL
Socio único
- Paredes Arias Jose-antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2855 , F 105, S 8, H SS 40599, I/A 2 (11/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-100-20
Empresa: IAM RESOURCES SL
Administrador Unico
- Paredes Arias Jose-antonio
Liquidador
- Paredes Arias Jose-antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2855 , F 105, S 8, H SS 40599, I/A 2 (11/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-100-20
Empresa: JAI PRODUCTIONS SL
Liquidador
- Paredes Arias Jose-antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2508 , F 196, S 8, H SS 33397, I/A 3 (18/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-57-20
Empresa: JAI PRODUCTIONS SL
Administrador Unico
- Paredes Arias Jose-antonio
Liquidador
- Paredes Arias Jose-antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2508 , F 196, S 8, H SS 33397, I/A 3 (18/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-57-20
Empresa: JAI PRODUCTIONS SL
Socio Único
- Paredes Arias Jose-antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2508 , F 196, S 8, H SS 33397, I/A 2 (27/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-8-20
Empresa: IAM RESOURCES SL
Administrador Unico
- Paredes Arias Jose-antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2855 , F 102, S 8, H SS 40599, I/A 1 (27/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-133-20
Empresa: IAM RESOURCES SL
Socio Único
- Paredes Arias Jose-antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2855 , F 102, S 8, H SS 40599, I/A 1 (27/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-133-20
Administrador Unico
- Paredes Arias Jose-antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1631 , F 90, S 8, H SS 12589, I/A 3 (15/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-58-20
Empresa: JAI PRODUCTIONS SL
Administrador Unico
- Paredes Arias Jose-antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2508 , F 194, S 8, H SS 33397, I/A 1 (17/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-59-20
VER MAS ACTOS
Información de PAREDES ARIAS JOSE-ANTONIO
Mostramos los datos de PAREDES ARIAS JOSE-ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PAREDES ARIAS JOSE-ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos