PARDO VASQUEZ ANA MARIA
Informe ejecutivo de PARDO VASQUEZ ANA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PARDO VASQUEZ ANA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PV MANTENIMIENTOS Y GESTIONES ENERGETICAS SL | Administrador Unico | 24/03/2021 | |
PARDO VASQUEZ AGRICULTURA SL | Administrador Unico | 30/12/2020 |
VINCULACIONES DE PARDO VASQUEZ ANA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PARDO VASQUEZ ANA MARIA
Administrador Unico
- Pardo Vasquez Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1481 , F 127, S 8, H GR 42518, I/A 2 (24/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-61-18
Empresa: PARDO VASQUEZ AGRICULTURA SL
Administrador Unico
- Pardo Vasquez Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1740 , F 165, S 8, H GR 55445, I/A 1 (30/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-4-18
Empresa: OFICINA TECNICA DE CLIMATIZACION SL
Consejero Delegado
Consejero
- Pardo Martinez Jose
- Pardo Vasquez Ana Maria
- Pardo Vasquez Maria Irene
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1461 , F 7, S 8, H GR 4209, I/A 82 (13/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-158-18
Empresa: OFICINA TECNICA DE CLIMATIZACION SL
Consejero
- Pardo Martinez Jose
- Pardo Vasquez Ana Maria
- Pardo Vasquez Maria Irene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1461 , F 6, S 8, H GR 4209, I/A 78 (18/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-118-18
Información de PARDO VASQUEZ ANA MARIA
Mostramos los datos de PARDO VASQUEZ ANA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PARDO VASQUEZ ANA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos