PARDO NUÑEZ CELESTINO
Informe ejecutivo de PARDO NUÑEZ CELESTINO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PARDO NUÑEZ CELESTINO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOCIEDAD DE GESTION DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCTURACION BANCARIA SA | Consejero | 27/12/2012 | 20/12/2013 |
VINCULACIONES DE PARDO NUÑEZ CELESTINO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PARDO NUÑEZ CELESTINO
Consejero
- Pardo Nuñez Celestino
- Trillo Garrigues Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30882 , F 44, S 8, H M 549293, I/A 35 (20/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-3-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30521 , F 12, S 8, H M 549293, I/A 3 (27/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-3-28
Información de PARDO NUÑEZ CELESTINO
Mostramos los datos de PARDO NUÑEZ CELESTINO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PARDO NUÑEZ CELESTINO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos