PARDO MENENDEZ JOSE RAMON
Informe ejecutivo de PARDO MENENDEZ JOSE RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE PARDO MENENDEZ JOSE RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ZP INFORMATICA SL | Secretario | 14/08/2013 | 18/02/2020 |
ZP INFORMATICA SL | Consejero Delegado Solidario | 14/08/2013 | 18/02/2020 |
ZP INFORMATICA SL | Consejero | 14/08/2013 | 18/02/2020 |
ZP INFORMATICA SL | Administrador Solidario | 14/08/2013 | |
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE MEDIO AMBIENTE URBANO DE GIJON SA | Consejero | 23/01/2012 | 23/04/2013 |
ZP ONE CLICK SL | Administrador Solidario | 18/04/2013 |
VINCULACIONES DE PARDO MENENDEZ JOSE RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PARDO MENENDEZ JOSE RAMON
Empresa: ZP INFORMATICA SL
Consejero Delegado Solidario
- Pardo Menendez Jose Ramon
- Zuazua Azcarate Jacobo
Consejero
Presidente
Secretario
- Pardo Menendez Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2207 , F 158, S 8, H AS 1687, I/A 9 (18/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-39-33
Empresa: ZP INFORMATICA SL
Consejero Delegado Solidario
- Pardo Menendez Jose Ramon
- Zuazua Azcarate Jacobo
Consejero
Presidente
Secretario
- Pardo Menendez Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2207 , F 142, S 8, H AS 1687, I/A 6 (14/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-160-33
Empresa: ZP INFORMATICA SL
Administrador Solidario
- Pardo Menendez Jose Ramon
- Zuazua Azcarate Jacobo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2207 , F 142, S 8, H AS 1687, I/A 6 (14/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-160-33
Consejero
- Pardo Menendez Jose Ramon
- Santos Fernandez Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3312 , F 54, S 8, H AS 9454, I/A 60 (23/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-85-33
Empresa: ZP ONE CLICK SL
Administrador Solidario
- Castilla Lopez Ulpiano Carlos
- Pardo Menendez Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3770 , F 41, S 8, H AS 39294, I/A 3 (18/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-80-33
Consejero
- Pardo Menendez Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3312 , F 53, S 8, H AS 9454, I/A 57 (23/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-23-33
Información de PARDO MENENDEZ JOSE RAMON
Mostramos los datos de PARDO MENENDEZ JOSE RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PARDO MENENDEZ JOSE RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos