PARDO MARTINEZ JACINTO
Informe ejecutivo de PARDO MARTINEZ JACINTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 9
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PARDO MARTINEZ JACINTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NEINOR PENINSULA SL | Apoderado Mancomunado | 04/04/2022 | |
NEINOR PENINSULA SL | Apoderado | 29/07/2021 | |
NEINOR HOMES SA | Apoderado | 20/07/2021 | |
NEINOR NORTE SL | Apoderado | 20/07/2021 | |
PROMOCIONES NEINOR 5 SL | Apoderado | 15/07/2021 | |
NEINOR WORKS SL | Apoderado | 14/07/2021 | |
NEINOR SUR SA | Apoderado | 14/07/2021 | |
PROMOCIONES NEINOR 3 SL | Apoderado | 14/07/2021 | |
RENTAL HOMES PROPCO SL | Apoderado | 14/07/2021 | |
NEINOR RENTAL OPCO SL | Apoderado | 14/07/2021 |
VINCULACIONES DE PARDO MARTINEZ JACINTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PARDO MARTINEZ JACINTO
Empresa: NEINOR PENINSULA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Anguisola Rojo Juan
- Argemi Garcia Jordi
- Bascaran Amorrortu Ana
- De La Orden Naveiras Luis
- Diaz Sanz Nuria
- Espinosa Hurtado Evangelina
- Hernandez Segado David
- Hernanz De Dueñas Fernando
- Hernanz Martin Miguel
- Lapiedra Vivanco Mario
- Martin Muñoz Silvia
- Mena Bevia Raquel
- Moreno Berral Maria Jose
- Oliva Gonzalez Carolina
- Pardo Martinez Jacinto
- Pombo Aldecoa Ignacio
- Rico Palacios Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40098 , F 153, S 8, H M 712404, I/A 21 (04/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-70-28
Empresa: NEINOR PENINSULA SL
Apoderado
- Anguisola Rojo Juan
- Argemi Garcia Jordi
- Bascaran Amorrortu Ana
- De La Orden Naveiras Luis
- Diaz Sanz Nuria
- Espinosa Hurtado Evangelina
- Fortuny Elguer Silvia
- Gomez Loarte Ignacio
- Hernanz Martin Miguel
- Lapiedra Vivanco Mario
- Martin Muñoz Silvia
- Mena Bevia Raquel
- Moreno Berral Maria Jose
- Pardo Martinez Jacinto
- Pombo Aldecoa Ignacio
- Rico Palacios Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40098 , F 134, S 8, H M 712404, I/A 15 (29/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-149-28
Empresa: NEINOR NORTE SL
Apoderado
- Anguisola Rojo Juan
- Argemi Garcia Jordi
- Bascaran Amorrortu Ana
- Bevia Mena Raquel
- De La Orden Naveiras Luis
- Diaz Sanz Nuria
- Espinosa Hurtado Evangelina
- Fortuny Elguer Silvia
- Gomez Loarte Ignacio
- Hernanz De Dueñas Fernando
- Hernanz Martin Miguel
- Lapiedra Vivanco Mario
- Martin Muñoz Silvia
- Moreno Berral Maria Jose
- Pardo Martinez Jacinto
- Pombo Aldecoa Ignacio
- Rico Palacios Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5831 , F 20, S 8, H BI 65414, I/A 155 (20/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-144-48
Empresa: NEINOR HOMES SA
Apoderado
- Anguisola Rojo Juan
- Argemi Garcia Jordi
- Bascaran Amorrortu Ana
- Bevia Mena Raquel
- De La Orden Naveiras Luis
- Diaz Sanz Nuria
- Espinosa Hurtado Evangelina
- Fortuny Elguer Silvia
- Gomez Loarte Ignacio
- Hernanz De Dueñas Fernando
- Hernanz Martin Miguel
- Lapiedra Vivanco Mario
- Martin Muñoz Silvia
- Moreno Berral Maria Jose
- Pardo Martinez Jacinto
- Pombo Aldecoa Ignacio
- Rico Palacios Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6011 , F 94, S 8, H BI 65308, I/A 178 (20/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-143-48
Empresa: PROMOCIONES NEINOR 5 SL
Apoderado
- Anguisola Rojo Juan
- Argemi Garcia Jordi
- Bascaran Amorrortu Ana
- De La Orden Naveiras Luis
- Diaz Sanz Nuria
- Espinosa Hurtado Evangelina
- Fortuny Elguer Silvia
- Gomez Loarte Ignacio
- Hernanz De Dueñas Fernando
- Hernanz Martin Miguel
- Lapiedra Vivanco Mario
- Martin Muñoz Silvia
- Mena Bevia Raquel
- Moreno Berral Maria Jose
- Pardo Martinez Jacinto
- Pombo Aldecoa Ignacio
- Rico Palacios Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37070 , F 112, S 8, H M 661891, I/A 30 (15/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-139-28
Empresa: NEINOR SUR SA
Apoderado
- Anguisola Rojo Juan
- Argemi Garcia Jordi
- Bascaran Amorrortu Ana
- De La Orden Naveiras Luis
- Diaz Sanz Nuria
- Espinosa Hurtado Evangelina
- Fortuny Elguer Silvia
- Gomez Loarte Ignacio
- Hernanz De Dueñas Fernando
- Hernanz Martin Miguel
- Lapiedra Vivanco Mario
- Martin Muñoz Silvia
- Mena Bevia Raquel
- Moreno Berral Maria Jose
- Pardo Martinez Jacinto
- Pombo Aldecoa Ignacio
- Rico Palacios Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41552 , F 196, S 8, H M 713029, I/A 16 (14/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-138-28
Empresa: PROMOCIONES NEINOR 3 SL
Apoderado
- Anguisola Rojo Juan
- Argemi Garcia Jordi
- Bascaran Amorrortu Ana
- De La Orden Naveiras Luis
- Diaz Sanz Nuria
- Espinosa Hurtado Evangelina
- Fortuny Elguer Silvia
- Gomez Loarte Ignacio
- Hernanz De Dueñas Fernando
- Hernanz Martin Miguel
- Lapiedra Vivanco Mario
- Martin Muñoz Silvia
- Mena Bevia Raquel
- Moreno Berral Maria Jose
- Pardo Martinez Jacinto
- Pombo Aldecoa Ignacio
- Rico Palacios Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37080 , F 119, S 8, H M 662012, I/A 29 (14/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-138-28
Empresa: PROMOCIONES NEINOR 1 SL
Apoderado
- Anguisola Rojo Juan
- Argemi Garcia Jordi
- Bascaran Amorrortu Ana
- De La Orden Naveiras Luis
- Diaz Sanz Nuria
- Espinosa Hurtado Evangelina
- Fortuny Elguer Silvia
- Gomez Loarte Ignacio
- Hernanz De Dueñas Fernando
- Hernanz Martin Miguel
- Lapiedra Vivanco Mario
- Martin Muñoz Silvia
- Mena Bevia Raquel
- Moreno Berral Maria Jose
- Pardo Martinez Jacinto
- Pombo Aldecoa Ignacio
- Rico Palacios Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41037 , F 166, S 8, H M 662170, I/A 23 (14/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-138-28
Empresa: NEINOR WORKS SL
Apoderado
- Anguisola Rojo Juan
- Argemi Garcia Jordi
- Bascaran Amorrortu Ana
- De La Orden Naveiras Luis
- Diaz Sanz Nuria
- Espinosa Hurtado Evangelina
- Fortuny Elguer Silvia
- Gomez Loarte Ignacio
- Hernanz De Dueñas Fernando
- Hernanz Martin Miguel
- Lapiedra Vivanco Mario
- Martin Muñoz Silvia
- Mena Bevia Raquel
- Moreno Berral Maria Jose
- Pardo Martinez Jacinto
- Pombo Aldecoa Ignacio
- Rico Palacios Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38549 , F 165, S 8, H M 661764, I/A 28 (14/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-138-28
Empresa: PROMOCIONES NEINOR 2 SL
Apoderado
- Anguisola Rojo Juan
- Argemi Garcia Jordi
- Bascaran Amorrortu Ana
- De La Orden Naveiras Luis
- Diaz Sanz Nuria
- Espinosa Hurtado Evangelina
- Fortuny Elguer Silvia
- Gomez Loarte Ignacio
- Hernanz De Dueñas Fernando
- Hernanz Martin Miguel
- Lapiedra Vivanco Mario
- Martin Muñoz Silvia
- Mena Bevia Raquel
- Moreno Berral Maria Jose
- Pardo Martinez Jacinto
- Pombo Aldecoa Ignacio
- Rico Palacios Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37051 , F 102, S 8, H M 661743, I/A 22 (14/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-138-28
VER MAS ACTOS
Información de PARDO MARTINEZ JACINTO
Mostramos los datos de PARDO MARTINEZ JACINTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PARDO MARTINEZ JACINTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos