PARDO MANUEL DE VILLENA GONZALEZ ESTEFANIA MARIA
Informe ejecutivo de PARDO MANUEL DE VILLENA GONZALEZ ESTEFANIA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PARDO MANUEL DE VILLENA GONZALEZ ESTEFANIA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CRECE APRENDIENDO SL | Administrador Unico | 15/07/2020 | 30/08/2022 |
CRECE APRENDIENDO SL | Administrador Unico | 25/06/2013 | 06/04/2018 |
VINCULACIONES DE PARDO MANUEL DE VILLENA GONZALEZ ESTEFANIA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PARDO MANUEL DE VILLENA GONZALEZ ESTEFANIA MARIA
Empresa: CRECE APRENDIENDO SL
Administrador Unico
- Pardo Manuel De Villena Gonzalez Estefania Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2088 , F 136, S 8, H CA 45082, I/A 4 (30/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-171-11
Empresa: CRECE APRENDIENDO SL
Administrador Unico
- Pardo Manuel De Villena Gonzalez Estefania Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2088 , F 136, S 8, H CA 45082, I/A 3 (15/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-140-11
Empresa: CRECE APRENDIENDO SL
Administrador Unico
- Pardo Manuel De Villena Gonzalez Estefania Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2088 , F 136, S 8, H CA 45082, I/A 2 (06/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-74-11
Empresa: CRECE APRENDIENDO SL
Administrador Unico
- Pardo Manuel De Villena Gonzalez Estefania Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2088 , F 135, S 8, H CA 45082, I/A 1 (25/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-123-11
Información de PARDO MANUEL DE VILLENA GONZALEZ ESTEFANIA MARIA
Mostramos los datos de PARDO MANUEL DE VILLENA GONZALEZ ESTEFANIA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PARDO MANUEL DE VILLENA GONZALEZ ESTEFANIA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos