PARDO LOPEZ ISABEL
Informe ejecutivo de PARDO LOPEZ ISABEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PARDO LOPEZ ISABEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
UMBRATARIA ONCE ARTURO SORIA SL | Apoderado Solidario | 13/09/2023 | |
UMBRATARIA ONCE ARTURO SORIA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/09/2021 | |
UMBRATARIA ONCE ARTURO SORIA SL | Consejero | 30/07/2021 | |
UMBRATARIA ONCE ARTURO SORIA SL | Presidente | 30/07/2021 | |
UMBRATARIA ONCE ARTURO SORIA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 30/07/2021 | |
ASMA FRIO SL | Apoderado | 04/04/2018 | |
PARDO-LOPEZ INVERSIONES SL | Administrador Solidario | 27/09/2016 |
VINCULACIONES DE PARDO LOPEZ ISABEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PARDO LOPEZ ISABEL
Empresa: UMBRATARIA ONCE ARTURO SORIA SL
Apoderado Solidario
- De La Lastra Becker Ana Isabel
- Garcia Gomez Pedro
- Pardo Lopez Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41625 , F 218, S 8, H M 737475, I/A 7 (13/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-180-28
Empresa: UMBRATARIA ONCE ARTURO SORIA SL
Presidente
- Pardo Lopez Isabel
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41625 , F 214, S 8, H M 737475, I/A 4 (14/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-182-28
Empresa: UMBRATARIA ONCE ARTURO SORIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- De La Lastra Becker Ana Isabel
- Garcia Del Monte Jose-maria
- Pardo Lopez Isabel
Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41625 , F 214, S 8, H M 737475, I/A 4 (14/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-182-28
Empresa: UMBRATARIA ONCE ARTURO SORIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Garcia Del Monte Jose-maria
- Pardo Lopez Isabel
- Ponce Acebo Mario
Consejero
- Garcia Del Monte Jose-maria
- Pardo Lopez Isabel
- Ponce Acebo Mario
Presidente
- Pardo Lopez Isabel
Secretario
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41625 , F 213, S 8, H M 737475, I/A 3 (30/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-150-28
Empresa: ASMA FRIO SL
Apoderado
- Pardo Lopez Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 468 , F 156, S 8, H LU 17646, I/A 4 (04/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-73-27
Empresa: PARDO-LOPEZ INVERSIONES SL
Administrador Solidario
- Pardo Lopez Isabel
- Pardo Lopez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35048 , F 140, S 8, H M 630345, I/A 1 (27/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-190-28
Empresa: ASMA FRIO SL
Administrador Unico
- Pardo Lopez Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 468 , F 156, S 8, H LU 17646, I/A 3 (28/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-26-27
Empresa: ASMA FRIO SL
Administrador Unico
- Pardo Lopez Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 468 , F 153, S 8, H LU 17646, I/A 1 (19/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-186-27
Empresa: DIEPAR & PARCAM SL
Liquidador
- Pardo Lopez Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14005 , F 91, S 8, H M 229699, I/A 3 (03/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-237-28
Empresa: DIEPAR & PARCAM SL
Administrador Solidario
- Pardo Lopez Isabel
- Pardo Lopez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14005 , F 91, S 8, H M 229699, I/A 3 (03/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-237-28
Información de PARDO LOPEZ ISABEL
Mostramos los datos de PARDO LOPEZ ISABEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PARDO LOPEZ ISABEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos