PARDO LEIS JOSE MANUEL
Informe ejecutivo de PARDO LEIS JOSE MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PARDO LEIS JOSE MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ABANCA JUBILACION III FP | Miem.Com.Ctr | 21/06/2012 |
VINCULACIONES DE PARDO LEIS JOSE MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PARDO LEIS JOSE MANUEL
Empresa: ABANCA JUBILACION III FP
Miem.Com.Ctr
Pres.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H C 27191, I/A 35 (03/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-133-15
Empresa: ABANCA JUBILACION III FP
Miem.Com.Ctr
- Castro Calvete Luis Alberto
- Pardo Leis Jose Manuel
- Pereira Ramos Benigno
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3617 , F 176, S 8, H C 27191, I/A 30 (14/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-41-15
Empresa: CAIXA GALICIA III FP
Miem.Com.Ctr
Pres.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2917 , F 44, S 8, H C 27191, I/A 21 (23/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-123-15
Empresa: CAIXA GALICIA III FP
Miem.Com.Ctr
- Castro Calvete Luis Alberto
- Chain Fernandez Manuel
- Pardo Leis Jose Manuel
- Segade Casal Maria-purificacion
Pres.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2917 , F 37, S 8, H C 27191, I/A 14 (21/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-124-15
Información de PARDO LEIS JOSE MANUEL
Mostramos los datos de PARDO LEIS JOSE MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PARDO LEIS JOSE MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos