PARDO GARCIA EDUARDO
Informe ejecutivo de PARDO GARCIA EDUARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PARDO GARCIA EDUARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BERONA BIDASOA SL | Administrador Solidario | 18/01/2022 |
VINCULACIONES DE PARDO GARCIA EDUARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PARDO GARCIA EDUARDO
Empresa: BERONA BIDASOA SL
Administrador Solidario
- Abad Casas Carmen
- Pardo Garcia Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3032 , F 94, S 8, H SS 44432, I/A 1 (18/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-20
Empresa: CAJAMAR CAJA RURAL SCC
Apoderado Solidario
- Pardo Garcia Eduardo
- Ruano Cotino Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1832 , F 121, S 8, H AL 40338, I/A 411 (12/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-225-04
Empresa: CAJAMAR CAJA RURAL SCC
Apoderado Solidario
- Pardo Garcia Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1832 , F 84, S 8, H AL 40338, I/A 374 (08/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-94-04
Administrador Solidario
- Alfaro Navarlaz Antonio
- Pardo Garcia Eduardo
- Sagarmendi Cortes Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2059 , F 222, S 8, H SS 22933, I/A 3 (28/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-192-20
Información de PARDO GARCIA EDUARDO
Mostramos los datos de PARDO GARCIA EDUARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PARDO GARCIA EDUARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos