PARDIÑAS LAMAS DAVID
Informe ejecutivo de PARDIÑAS LAMAS DAVID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PARDIÑAS LAMAS DAVID
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROYFE SL | Apoderado | 27/02/2014 | |
PROYFE SL SUCURSAL EN URUGUAY | Representante | 10/01/2014 | |
PROYFE SL | Apoderado | 09/01/2014 |
VINCULACIONES DE PARDIÑAS LAMAS DAVID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PARDIÑAS LAMAS DAVID
Empresa: PROYFE SL
Apoderado
- Francisco Lindley Nicolas
- Huertas Del Pino Cavero Diego
- Pardiñas Lamas David
R.L.C.Perma.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1129 , F 70, S 8, H C 5723, I/A 8 (27/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-45-15
Empresa: PROYFE SL SUCURSAL EN URUGUAY
Representante
- Pardiñas Lamas David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1129 , F 69, S 8, H C 5723, I/A 7 (10/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-12-15
Empresa: PROYFE SL
Apoderado
- Pardiñas Lamas David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1129 , F 69, S 8, H C 5723, I/A 6 (09/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-12-15
Información de PARDIÑAS LAMAS DAVID
Mostramos los datos de PARDIÑAS LAMAS DAVID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PARDIÑAS LAMAS DAVID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos