PARCERISA CASAFONT MARIA NEUS
Informe ejecutivo de PARCERISA CASAFONT MARIA NEUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PARCERISA CASAFONT MARIA NEUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOLSOMOT SA | Apoderado | 29/11/2016 | |
AIR GARBI IMMOBLES SL | Apoderado | 29/11/2016 | |
CASA OTS HOLDING SL | Apoderado | 24/11/2016 | |
INJECTER SA | Apoderado | 17/11/2016 | |
FFUUSS 2013 SL | Apoderado | 16/11/2016 | |
JOINLAB SL | Apoderado | 14/11/2016 |
VINCULACIONES DE PARCERISA CASAFONT MARIA NEUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PARCERISA CASAFONT MARIA NEUS
Empresa: SITTING BARCELONA SL
Apoderado
- Parcerisa Casafont Maria Neus
- Ros Jove Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1428 , F 101, S 8, H L 28702, I/A 4 (27/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-106-25
Empresa: AIR GARBI IMMOBLES SL
Apoderado
- Parcerisa Casafont Maria Neus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1349 , F 110, S 8, H L 26955, I/A 6 (29/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-233-25
Empresa: SOLSOMOT SA
Apoderado
- Parcerisa Casafont Maria Neus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 434 , F 51, S 8, H L 8084, I/A 13 (29/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-233-25
Empresa: CASA OTS HOLDING SL
Apoderado
- Parcerisa Casafont Maria Neus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1072 , F 179, S 8, H L 21160, I/A 3 (24/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-229-25
Empresa: INJECTER SA
Apoderado
- Parcerisa Casafont Maria Neus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 389 , F 149, S 8, H L 7251, I/A 24 (17/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-225-25
Empresa: FFUUSS 2013 SL
Apoderado
- Parcerisa Casafont Maria Neus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1349 , F 139, S 8, H L 26961, I/A 5 (16/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-224-25
Empresa: INJECTER BUSINESS SL
Apoderado
- Parcerisa Casafont Maria Neus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1071 , F 158, S 8, H L 21143, I/A 8 (14/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-222-25
Empresa: SITTING BARCELONA SL
Apoderado
- Parcerisa Casafont Maria Neus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1428 , F 101, S 8, H L 28702, I/A 3 (14/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-222-25
Información de PARCERISA CASAFONT MARIA NEUS
Mostramos los datos de PARCERISA CASAFONT MARIA NEUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PARCERISA CASAFONT MARIA NEUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos