PARASKEVOPOULOS NEKTARIOS
Informe ejecutivo de PARASKEVOPOULOS NEKTARIOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PARASKEVOPOULOS NEKTARIOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES 7979 SL | Apoderado | 02/08/2024 |
VINCULACIONES DE PARASKEVOPOULOS NEKTARIOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PARASKEVOPOULOS NEKTARIOS
Empresa: INVERSIONES 7979 SL
Apoderado
- Paraskevopoulos Nektarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H A 192837, I/A 2 (02/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-153-03
Empresa: CENTRO MODA SPAGNOLA SL
Apoderado
- Paraskevopoulos Nektarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4239 , F 43, S 8, H A 166531, I/A 6 (19/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-82-03
Empresa: CENTRO MODA SPAGNOLA SL
Apoderado
- Paraskevopoulos Nektarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4239 , F 43, S 8, H A 166531, I/A 3 (20/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-19-03
Información de PARASKEVOPOULOS NEKTARIOS
Mostramos los datos de PARASKEVOPOULOS NEKTARIOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PARASKEVOPOULOS NEKTARIOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos