PARAMO CEA JOSE RAMON
Informe ejecutivo de PARAMO CEA JOSE RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE PARAMO CEA JOSE RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RENATE ALINA Y OLAF SL | Administrador Unico | 10/06/2014 |
VINCULACIONES DE PARAMO CEA JOSE RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PARAMO CEA JOSE RAMON
Empresa: PROMOTORA GURATLAN SL
Administrador Unico
- Paramo Cea Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1516 , F 159, S 8, H TF 15442, I/A 5 (06/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-197-38
Empresa: PROMOTORA GURI SL
Administrador Unico
- Paramo Cea Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1744 , F 184, S 8, H TF 19119, I/A 7 (01/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-194-38
Empresa: PROMOTORA GURATLAN SL
Administrador Unico
- Paramo Cea Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1516 , F 159, S 8, H TF 15442, I/A 4 (23/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-188-38
Empresa: PROMOTORA GURI SL
Administrador Unico
- Paramo Cea Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1744 , F 184, S 8, H TF 19119, I/A 6 (23/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-187-38
Empresa: RENATE ALINA Y OLAF SL
Administrador Unico
- Paramo Cea Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2146 , F 118, S 8, H TF 25534, I/A 7 (10/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-115-38
Empresa: PROMOTORA GURITEN SL
Administrador Unico
- Paramo Cea Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1639 , F 41, S 8, H TF 17152, I/A 5 (29/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-109-38
Empresa: PROMOTORA GURITEN SL
Administrador Unico
- Paramo Cea Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1639 , F 41, S 8, H TF 17152, I/A 4 (07/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-222-38
Información de PARAMO CEA JOSE RAMON
Mostramos los datos de PARAMO CEA JOSE RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PARAMO CEA JOSE RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos