PARADIS PIERRE
Informe ejecutivo de PARADIS PIERRE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PARADIS PIERRE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOPRA HR SOFTWARE SL | Apoderado Solidario | 31/05/2012 | |
SOPRA HR SOFTWARE SL | Apoderado | 11/01/2011 | 31/05/2012 |
SOPRA HR SOFTWARE SL | Apoderado | 25/03/2009 |
VINCULACIONES DE PARADIS PIERRE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PARADIS PIERRE
Empresa: HR ACCESS SOLUTIONS SPAIN SL
Apoderado Solidario
- Paradis Pierre
Apoderado
- Paradis Pierre
- Paradis Temblay Pierre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26473 , F 165, S 8, H M 365393, I/A 47 (31/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-110-28
Empresa: HR ACCESS SOLUTIONS SPAIN SL
Apoderado
- Paradis Pierre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26473 , F 154, S 8, H M 365393, I/A 31 (11/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-16-28
Empresa: HR ACCESS SOLUTIONS SPAIN SL
Apoderado
- Juday Holly
- Paradis Pierre
- Spratt Michel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26473 , F 150, S 8, H M 365393, I/A 23 (25/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-65-28
Información de PARADIS PIERRE
Mostramos los datos de PARADIS PIERRE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PARADIS PIERRE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos