PARADA FERNANDEZ DAVID
Informe ejecutivo de PARADA FERNANDEZ DAVID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
VINCULACIONES DE PARADA FERNANDEZ DAVID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PARADA FERNANDEZ DAVID
Empresa: DOCUTEN TECH SL
Apoderado
- Parada Fernandez David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H C 46206, I/A 25 (12/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-161-15
Empresa: GRUPO JEGAMA ANGELS SL
Apoderado
- Parada Fernandez David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3722 , F 223, S 8, H C 59676, I/A 8 (04/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-135-15
Empresa: IMPROVING METRICS SL
Apoderado Solidario
- Parada Fernandez David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3429 , F 187, S 8, H C 47879, I/A 12 (04/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-135-15
Empresa: DATAIL TECHNOLOGIES SL
Apoderado
- Parada Fernandez David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3712 , F 190, S 8, H C 59199, I/A 12 (04/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-135-15
Empresa: DATAIL TECHNOLOGIES SL
Apoderado
- Parada Fernandez David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3712 , F 190, S 8, H C 59199, I/A 10 (08/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-82-15
Empresa: SIOTIC SPAIN SL
Apoderado Solidario
- Parada Fernandez David
- Quiros Herrero David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3429 , F 187, S 8, H C 47879, I/A 9 (08/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-82-15
Empresa: GRUPO JEGAMA ANGELS SL
Apoderado
- Parada Fernandez David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3722 , F 223, S 8, H C 59676, I/A 7 (07/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-82-15
Información de PARADA FERNANDEZ DAVID
Mostramos los datos de PARADA FERNANDEZ DAVID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PARADA FERNANDEZ DAVID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos