PARADA DORIS VERONICA CESPEDES
Informe ejecutivo de PARADA DORIS VERONICA CESPEDES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PARADA DORIS VERONICA CESPEDES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SEA & SOL PROPERTY IN SPAIN SL | Administrador Unico | 22/08/2011 |
VINCULACIONES DE PARADA DORIS VERONICA CESPEDES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PARADA DORIS VERONICA CESPEDES
Empresa: ITALIANO FORNO ROMANO SL
Administrador Unico
- Parada Doris Veronica Cespedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4992, L 3899, F 127, S 8, H MA112984, I/A 3 (27/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-5-29
Empresa: ITALIANO FORNO ROMANO SL
Administrador Unico
- Parada Doris Veronica Cespedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4992, L 3899, F 126, S 8, H MA112984, I/A 1 (19/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-62-29
Empresa: SEA & SOL PROPERTY IN SPAIN SL
Administrador Unico
- Parada Doris Veronica Cespedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4918, L 3826, F 47, S 8, H MA110440, I/A 1 (22/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-167-29
Información de PARADA DORIS VERONICA CESPEDES
Mostramos los datos de PARADA DORIS VERONICA CESPEDES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PARADA DORIS VERONICA CESPEDES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos