PARADA CESTAY MARIA-CARMEN
Informe ejecutivo de PARADA CESTAY MARIA-CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PARADA CESTAY MARIA-CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COLOTECA CESTAY SL | Socio Unico | 21/03/2024 | |
MULTIGRANXA 2020 SL | Socio Unico | 17/03/2021 | |
MULTIGRANXA 2020 SL | Administrador Unico | 17/03/2021 | |
COLOTECA CESTAY SL | Administrador Unico | 23/06/2015 |
VINCULACIONES DE PARADA CESTAY MARIA-CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PARADA CESTAY MARIA-CARMEN
Empresa: COLOTECA CESTAY SL
Socio Único
- Parada Cestay Maria-carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4049, L 4049, F 111, S 8, H PO 58665, I/A 2 (21/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-63-36
Empresa: MULTIGRANXA 2020 SL
Administrador Unico
- Parada Cestay Maria-carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4326, L 4326, F 66, S 8, H PO 66933, I/A 2 (17/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-57-36
Empresa: MULTIGRANXA 2020 SL
Socio Único
- Parada Cestay Maria-carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4326, L 4326, F 66, S 8, H PO 66933, I/A 2 (17/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-57-36
Empresa: BONOMI CESTAY SL
Administrador Solidario
- Parada Cestay Maria-carmen
- Vidal Bonomi Carlos Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3236, L 3236, F 3, S 8, H PO 40951, I/A A (17/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-37-36
Empresa: COLOTECA CESTAY SL
Administrador Unico
- Parada Cestay Maria-carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4049, L 4049, F 110, S 8, H PO 58665, I/A 1 (23/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-122-36
Información de PARADA CESTAY MARIA-CARMEN
Mostramos los datos de PARADA CESTAY MARIA-CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PARADA CESTAY MARIA-CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos