PARADA CAO JOSE CARLOS
Informe ejecutivo de PARADA CAO JOSE CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PARADA CAO JOSE CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PESCADOS Y MARISCOS ROSI SL | Liquidador Unico | 03/08/2022 | |
FERIA GALLEGA DEL MARISCO SL | Liquidador Unico | 03/08/2022 | |
FERIA GALLEGA DEL MARISCO SL | Socio Unico | 30/11/2016 |
VINCULACIONES DE PARADA CAO JOSE CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PARADA CAO JOSE CARLOS
Empresa: LAVAXEIRA DISTRIBUCIONES SL
Socio Único
- Parada Cao Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4471, L 4471, F 200, S 8, H PO 72571, I/A 1 (28/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-4-36
Empresa: FERIA GALLEGA DEL MARISCO SL
Liquidador Unico
- Parada Cao Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4166, L 4166, F 141, S 8, H PO 61160, I/A 2 (03/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-154-36
Empresa: FERIA GALLEGA DEL MARISCO SL
Administrador Unico
- Parada Cao Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4166, L 4166, F 141, S 8, H PO 61160, I/A 2 (03/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-154-36
Empresa: PESCADOS Y MARISCOS ROSI SL
Liquidador Unico
- Parada Cao Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3237, L 3237, F 217, S 8, H PO 40996, I/A 2 (03/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-154-36
Empresa: PESCADOS Y MARISCOS ROSI SL
Administrador Unico
- Parada Cao Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3237, L 3237, F 217, S 8, H PO 40996, I/A 2 (03/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-154-36
Empresa: FERIA GALLEGA DEL MARISCO SL
Administrador Unico
- Parada Cao Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4166, L 4166, F 140, S 8, H PO 61160, I/A 1 (30/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-236-36
Empresa: FERIA GALLEGA DEL MARISCO SL
Socio Único
- Parada Cao Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4166, L 4166, F 140, S 8, H PO 61160, I/A 1 (30/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-236-36
Información de PARADA CAO JOSE CARLOS
Mostramos los datos de PARADA CAO JOSE CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PARADA CAO JOSE CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos