PAPPAS ANDREAS
Informe ejecutivo de PAPPAS ANDREAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PAPPAS ANDREAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DEUTSCHE BANK SA ESPAÑOLA | Apoderado | 13/07/2021 | |
DEUTSCHE BANK SA ESPAÑOLA | Apoderado | 23/03/2018 |
VINCULACIONES DE PAPPAS ANDREAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PAPPAS ANDREAS
Empresa: DEUTSCHE BANK SA ESPAÑOLA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cabana Fernandez Daniel
- Navarro Madrigal Eva-damasa
- Pappas Andreas
Apoderado
- Bedoya Santos Ignacio
- Berenguer Ballester Alfonso Javier
- Berenguer Ballester Alfonso Javier
- Blanco Jarrin Francisco Antonio
- Caamaño Gonzalez Maria Alicia
- Coste Medina Pedro
- Fernandez Corrochano Luis Miguel
- Fuertes Figueroa Felix
- Fuertes Figueroa Felix
- Fuster Jimenez Cristina
- Galbis Benavent Emilio Jesus
- Garcia Martinez Juan Vicente
- Gimenez Mora Noelia
- Gomez Diz Maria Soledad
- Gutierrez Martin Enrique
- Marmolejo Camacho Rafael
- Marzal Moreno Jose Manuel
- Marzal Moreno Jose Manuel
- Otero Jimenez Alvaro
- Padilla Campos Juan Jose
- Rodriguez Pañeda Jose Manuel
- Roldan Sanchez Miguel Angel
- Sanchez Collado Jose Miguel
- Sanchez Ruiz Luisa
- Sanmartin Peig Antonio
- Soria Fuentes Ana Maria
- Vivanco Martinez Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41943 , F 48, S 8, H M 506294, I/A 956 (19/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-206-28
Empresa: DEUTSCHE BANK SA ESPAÑOLA
Apoderado
- Pappas Andreas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41943 , F 15, S 8, H M 506294, I/A 912 (13/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-136-28
Empresa: DEUTSCHE BANK SA ESPAÑOLA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Lopez Redondo Natalia
- Pappas Andreas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35260 , F 218, S 8, H M 506294, I/A 689 (17/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-16-28
Empresa: DEUTSCHE BANK SA ESPAÑOLA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Pappas Andreas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35260 , F 197, S 8, H M 506294, I/A 673 (11/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-202-28
Empresa: DEUTSCHE BANK SA ESPAÑOLA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Pappas Andreas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35260 , F 142, S 8, H M 506294, I/A 620 (23/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-65-28
Empresa: DEUTSCHE BANK SA ESPAÑOLA
Apoderado
- Pappas Andreas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35260 , F 141, S 8, H M 506294, I/A 619 (23/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-65-28
Información de PAPPAS ANDREAS
Mostramos los datos de PAPPAS ANDREAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PAPPAS ANDREAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos