PAPIOL SORDE ANNA MARIA
Informe ejecutivo de PAPIOL SORDE ANNA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE PAPIOL SORDE ANNA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PAPIOL SORDE ANNA MARIA
Empresa: MANUGAPA COMMERCIAL CONSULTING SL
Liquidador
- Papiol Sorde Anna Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2735 , F 179, S 8, H T 45202, I/A 2 (15/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-15-43
Empresa: MANUGAPA COMMERCIAL CONSULTING SL
Administrador Unico
- Papiol Sorde Anna Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2735 , F 179, S 8, H T 45202, I/A 2 (15/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-15-43
Empresa: MANUGAPA COMMERCIAL CONSULTING SL
Administrador Unico
- Papiol Sorde Anna Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2735 , F 175, S 8, H T 45202, I/A 1 (26/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-64-43
Empresa: MANUGAPA SL
Apoderado
- Papiol Sorde Anna Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2576 , F 132, S 8, H T 41912, I/A 2 (15/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-207-43
Información de PAPIOL SORDE ANNA MARIA
Mostramos los datos de PAPIOL SORDE ANNA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PAPIOL SORDE ANNA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos