PANTALEONI QUILEZ CLARA
Informe ejecutivo de PANTALEONI QUILEZ CLARA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 17
Empresas activas: 16
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PANTALEONI QUILEZ CLARA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VICALVARO AUTOLAVADO LA BALLENA SL | Apoderado | 23/08/2024 | |
UNIDAD DE SUMINISTRO NARON SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/08/2024 | |
ALBASANZ AUTOLAVADO LA BALLENA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/08/2024 | |
BALLENOIL SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 20/08/2024 | |
COLMENAR AUTOLAVADO LA BALLENA SL | Apoderado | 20/08/2024 | |
UNIDAD DE SUMINISTRO VALDEMORO SL | Apoderado | 20/08/2024 | |
UNIDAD DE SUMINISTRO VIGO SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 19/08/2024 | |
BALLENOIL CORPORATION SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 19/08/2024 | |
UNIDAD DE SUMINISTRO OVIEDO SL | Apoderado Solidario | 14/08/2024 | |
UNIDAD DE SUMINISTRO OVIEDO SL | Apoderado Mancomunado | 14/08/2024 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE PANTALEONI QUILEZ CLARA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PANTALEONI QUILEZ CLARA
Empresa: VICALVARO AUTOLAVADO LA BALLENA SL
Apoderado
- Bernal Bernal Maria Esther
- Criado Frutos Rocio
- Medina Lopez Montserrat
- Pantaleoni Quilez Clara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 589119, I/A 11 (23/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-167-28
Empresa: ALBASANZ AUTOLAVADO LA BALLENA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bernal Bernal Maria Esther
- Criado Frutos Rocio
- Medina Lopez Montserrat
- Pantaleoni Quilez Clara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 632696, I/A 10 (22/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-166-28
Empresa: UNIDAD DE SUMINISTRO NARON SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bernal Bernal Maria Esther
- Medina Lopez Monserrat
- Pantaleoni Quilez Clara
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H C 63477, I/A 10 (22/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-166-15
Empresa: UNIDAD DE SUMINISTRO VALDEMORO SL
Apoderado
- Bernal Bernal Maria Esther
- Criado Frutos Rocio
- Medina Lopez Monserrat
- Pantaleoni Quilez Clara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 796846, I/A 9 (20/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-164-28
Empresa: COLMENAR AUTOLAVADO LA BALLENA SL
Apoderado
- Bernal Bernal Maria Esther
- Criado Frutos Rocio
- Medina Lopez Montserrat
- Pantaleoni Quilez Clara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 796982, I/A 9 (20/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-164-28
Empresa: BALLENOIL SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bernal Bernal Maria Esther
- Criado Frutos Rocio
- Medina Lopez Montserrat
- Pantaleoni Quilez Clara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 655705, I/A 29 (20/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-164-28
Empresa: UNIDAD DE SUMINISTRO VIGO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bernal Bernal Maria Esther
- Criado Frutos Rocio
- Medina Lopez Montserrat
- Pantaleoni Quilez Clara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PO 72071, I/A 9 (19/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-163-36
Empresa: BALLENOIL CORPORATION SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bernal Bernal Maria Esther
- Criado Frutos Rocio
- Medina Lopez Montserrat
- Pantaleoni Quilez Clara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 659996, I/A 15 (19/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-163-28
Empresa: ALCORCON AUTOLAVADO LA BALLENA SL
Apoderado
- Bernal Bernal Maria Esther
- Criado Frutos Rocio
- Medina Lopez Montserrat
- Pantaleoni Quilez Clara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 580347, I/A 14 (14/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-161-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bernal Bernal Maria Esther
- Criado Frutos Rocio
- Medina Lopez Montserrat
- Pantaleoni Quilez Clara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 588823, I/A 13 (14/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-161-28
VER MAS ACTOS
Información de PANTALEONI QUILEZ CLARA
Mostramos los datos de PANTALEONI QUILEZ CLARA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PANTALEONI QUILEZ CLARA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos