PAÑOS OLAIZ ROCIO
Informe ejecutivo de PAÑOS OLAIZ ROCIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PAÑOS OLAIZ ROCIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MASSADA THE NATURAL THERAPY SA | Apoderado | 08/05/2013 |
VINCULACIONES DE PAÑOS OLAIZ ROCIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PAÑOS OLAIZ ROCIO
Empresa: PROPITEX SA
Apoderado
- ARISTA VIVA SA
- Paños Olaiz Rocio
- Saenz Egea Javier Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1194 , F 141, S 8, H NA 13812, I/A 41 (27/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-212-31
Empresa: BEAL TRADING SA
Apoderado
- Abos Iguacel Maria
- Paños Olaiz Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 551 , F 80, S 8, H NA 11599, I/A 27 (08/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-91-31
Empresa: BEAL TRADING SA
Apoderado
- CLAVE MAYOR SA SOCIEDAD GESTORA DE E
- INTRO ARGA SL
- Paños Olaiz Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 551 , F 79, S 8, H NA 11599, I/A 25 (03/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-155-31
Empresa: BEAL TRADING SA
Apoderado
- Paños Olaiz Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 551 , F 79, S 8, H NA 11599, I/A 24 (03/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-155-31
Empresa: BEAL TRADING SA
Apoderado
- CLAVE MAYOR SA SOCIEDAD GESTORA DE E
- INTRO ARGA SL
- Paños Olaiz Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 551 , F 76, S 8, H NA011599, I/A00019 (11/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-115-31
Información de PAÑOS OLAIZ ROCIO
Mostramos los datos de PAÑOS OLAIZ ROCIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PAÑOS OLAIZ ROCIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos