PANO ROMERO MARIA CRISTINA
Informe ejecutivo de PANO ROMERO MARIA CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PANO ROMERO MARIA CRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HELLONEXT ESPAÑA SL | Apoderado Mancomunado | 20/10/2023 | |
HELLONEXT ESPAÑA SL | Apoderado | 19/10/2023 | |
PETROTEC EQUIPAMIENTO PARA LA INDUSTRIA PETROLIFERA (ESPAÑA) SA | Apoderado | 18/04/2016 | |
PETROTEC EQUIPAMIENTO PARA LA INDUSTRIA PETROLIFERA (ESPAÑA) SA | Apoderado | 30/11/2015 |
VINCULACIONES DE PANO ROMERO MARIA CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PANO ROMERO MARIA CRISTINA
Empresa: HELLONEXT ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado
- Pano Romero Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45120 , F 157, S 8, H M 794003, I/A 6 (20/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-206-28
Empresa: HELLONEXT ESPAÑA SL
Apoderado
- Pano Romero Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45120 , F 154, S 8, H M 794003, I/A 3 (19/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-205-28
Apoderado
- Marcos Rodriguez Francisco Javier
- Meira De Oliveira Rui Paulo Portela Elpifanio
- Pano Romero Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24397 , F 15, S 8, H M 150770, I/A 27 (18/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-79-28
Apoderado
- Pano Romero Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24397 , F 13, S 8, H M 150770, I/A 24 (30/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-234-28
Información de PANO ROMERO MARIA CRISTINA
Mostramos los datos de PANO ROMERO MARIA CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PANO ROMERO MARIA CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos