PANIZO DEL VALLE JAVIER
Informe ejecutivo de PANIZO DEL VALLE JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PANIZO DEL VALLE JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IMPALA TERMINALS HUELVA SL | Apoderado | 28/11/2022 | |
NALA RENEWABLES SPAIN SL | Apoderado Mancomunado | 14/04/2021 | 04/02/2022 |
IMPALA TERMINALS HUELVA SL | Apoderado | 09/10/2019 | 12/11/2021 |
IMPALA TERMINALS HUELVA SL | Apoderado | 22/12/2015 | 12/11/2021 |
IMPALA TERMINALS HUELVA SL | Apoderado Mancomunado | 02/12/2019 | 02/08/2021 |
VINCULACIONES DE PANIZO DEL VALLE JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PANIZO DEL VALLE JAVIER
Empresa: IMPALA TERMINALS HUELVA SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Leon Muñoz Maria Del Carmen
- Lopez Mariano Carlos
- Panizo Del Valle Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1106 , F 72, S 8, H H 20690, I/A 38 (28/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-234-21
Empresa: NALA RENEWABLES SPAIN SL
Apoderado Mancomunado
- Grimon Ribeiro Amalia Valeria
- Marchelli Zito Esteban Javier
- Panizo Del Valle Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1154 , F 90, S 8, H H 26198, I/A 6 (04/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-32-21
Empresa: IMPALA TERMINALS HUELVA SL
Apoderado
- Panizo Del Valle Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1071 , F 178, S 8, H H 20690, I/A 32 (12/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-230-21
Empresa: IMPALA TERMINALS HUELVA SL
Apoderado Mancomunado
- Panizo Del Valle Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1071 , F 177, S 8, H H 20690, I/A 31 (02/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-157-21
Empresa: NALA RENEWABLES SPAIN SL
Apoderado Mancomunado
- Carrau Javier
- Olivella Moppett Veronica Maria
- Panizo Del Valle Javier
- Siri Fusco Moriana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1154 , F 89, S 8, H H 26198, I/A 4 (14/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-84-21
Empresa: IMPALA TERMINALS HUELVA SL
Apoderado Mancomunado
- Olivella Moppett Veronica Maria
- Panizo Del Valle Javier
- Siri Fusco Moriana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1071 , F 174, S 8, H H 20690, I/A 26 (02/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-238-21
Empresa: IMPALA TERMINALS HUELVA SL
Apoderado
- Panizo Del Valle Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1071 , F 173, S 8, H H 20690, I/A 24 (09/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-205-21
Empresa: IMPALA TERMINALS HUELVA SL
Apoderado
- Panizo Del Valle Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1060 , F 76, S 8, H H 20690, I/A 11 (22/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-3-21
Información de PANIZO DEL VALLE JAVIER
Mostramos los datos de PANIZO DEL VALLE JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PANIZO DEL VALLE JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos