PANIELLO LIMIÑANA JORGE
Informe ejecutivo de PANIELLO LIMIÑANA JORGE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE PANIELLO LIMIÑANA JORGE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RADIO DE JMJ SL | Administrador Unico | 30/03/2022 | |
CENTRO DE FORMACION CIRCULO FINANCIERO SL | Administrador Solidario | 20/07/2021 | |
AC PERITOS JUDICIALES FORENSES SL | Apoderado Solidario | 08/08/2017 | |
AC PERITOS JUDICIALES FORENSES SL | Administrador Mancomunado | 24/07/2017 | |
CIRCULO FINANCIERO DE FINANZAS INTERNACIONALES SL | Administrador Solidario | 12/06/2017 | |
INSTITUTO DE FORMACION Y RECICLAJE INTERNACIONAL SL | Administrador Solidario | 23/09/2016 | |
INVERSIONES PUBLIFUTUR SL | Administrador Solidario | 02/11/2015 | |
ABACO PERICIAL SL | Apoderado Solidario | 27/04/2015 | |
ABACO PERICIAL SL | Administrador Mancomunado | 17/04/2015 | |
GRAMOL SERVICES 2010 SL | REPR.143 RRM | 20/01/2011 |
VINCULACIONES DE PANIELLO LIMIÑANA JORGE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PANIELLO LIMIÑANA JORGE
Empresa: PATRISALIA SA
Administrador Unico
- Paniello Limiñana Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43754 , F 81, S 8, H B 33078, I/A 16 N (04/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-139-08
Liquidador
REPR.143 RRM
- Paniello Limiñana Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36708 , F 71, S 8, H B 283512, I/A 5 (01/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-109-08
Empresa: RADIO DE JMJ SL
Administrador Unico
- Paniello Limiñana Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48244 , F 200, S 8, H B 577281, I/A 1 (30/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-68-08
Administrador Solidario
- Almoguera San Martin Jose Antonio
- Paniello Limiñana Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42195 , F 140, S 8, H M 746982, I/A 1 (20/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-142-28
Liquidador
REPR.143 RRM
- Paniello Limiñana Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36708 , F 71, S 8, H B 283512, I/A 4 (15/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-75-08
Empresa: FARUS SL
Liquidador Judicial
- Paniello Limiñana Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11855 , F 218, S 8, H M 32771, I/A 18 (31/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-66-28
Empresa: FARUS SL
Liquidador Judicial
- Paniello Limiñana Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11855 , F 218, S 8, H M 32771, I/A 17 (24/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-125-28
Empresa: AC PERITOS JUDICIALES FORENSES SL
Apoderado Solidario
- Almir Soronellas Jordi
- Lara Plaza Fernando
- Paniello Limiñana Jorge
- Rodriguez Castillo Antonio Miguel
- Romagosa Danes Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46034 , F 103, S 8, H B 507403, I/A 2 (08/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-156-08
Empresa: AC PERITOS JUDICIALES FORENSES SL
Administrador Mancomunado
- Almir Soronellas Jordi
- Lara Plaza Fernando
- Paniello Limiñana Jorge
- Rodriguez Castillo Antonio Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46034 , F 101, S 8, H B 507403, I/A 1 (24/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-144-08
Administrador Solidario
- Martinez Lopez Ricardo
- Paniello Limiñana Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45967 , F 23, S 8, H B 505387, I/A 1 (12/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-114-08
VER MAS ACTOS
Información de PANIELLO LIMIÑANA JORGE
Mostramos los datos de PANIELLO LIMIÑANA JORGE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PANIELLO LIMIÑANA JORGE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos