PANIAGUA VALDES FRANCISCO
Informe ejecutivo de PANIAGUA VALDES FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PANIAGUA VALDES FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FAMILY 2014 SL | Administrador Unico | 16/06/2014 | |
FAFRAN ALIMENTACION SL | Administrador Unico | 02/03/2012 |
VINCULACIONES DE PANIAGUA VALDES FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PANIAGUA VALDES FRANCISCO
Empresa: SAT 4201 FAMYLY
Administrador Unico
- Paniagua Valdes Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1588 , F 222, S 8, H TO 36328, I/A 1 (16/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-117-45
Empresa: SAT 4201 FAMYLY
Mie.Cons.Rec
- Paniagua Fernandez De Santos Faustino
- Paniagua Valdes Faustino
- Paniagua Valdes Francisco
Pre.Cons.Rec
Sec.Cons.Rec
- Paniagua Valdes Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1588 , F 222, S 8, H TO 36328, I/A 1 (16/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-117-45
Empresa: FAFRAN ALIMENTACION SL
Administrador Unico
- Paniagua Valdes Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29652 , F 128, S 8, H M 533597, I/A 2 (02/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-52-28
Empresa: FAFRAN ALIMENTACION SL
Administrador Unico
- Paniagua Valdes Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1526 , F 84, S 8, H TO 32917, I/A 2 (17/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-225-45
Empresa: FAFRAN ALIMENTACION SL
Administrador Unico
- Paniagua Valdes Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1526 , F 84, S 8, H TO 32917, I/A 1 (04/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-132-45
Información de PANIAGUA VALDES FRANCISCO
Mostramos los datos de PANIAGUA VALDES FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PANIAGUA VALDES FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos