PANIAGUA DE LA VALLE BENITO
Informe ejecutivo de PANIAGUA DE LA VALLE BENITO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PANIAGUA DE LA VALLE BENITO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PERFORACIONES Y SONDEOS DE POZOS MADRID SL | Administrador Unico | 08/08/2019 | |
SONDEOS SIERRA DE MADRID SL | Apoderado | 21/07/2016 |
VINCULACIONES DE PANIAGUA DE LA VALLE BENITO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PANIAGUA DE LA VALLE BENITO
Administrador Unico
- Paniagua De La Valle Benito
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39540 , F 40, S 8, H M 701929, I/A 1 (08/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-156-28
Empresa: SONDEOS SIERRA DE MADRID SL
Apoderado
- Paniagua De La Valle Benito
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25830 , F 194, S 8, H M 465517, I/A 7 (21/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-145-28
Empresa: SONDEOS SIERRA DE MADRID SL
Administrador Unico
- Paniagua De La Valle Benito
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25830 , F 194, S 8, H M 465517, I/A 6 (03/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-216-28
Empresa: SONDEOS SIERRA DE MADRID SL
Socio Único
- Paniagua De La Valle Benito
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25830 , F 193, S 8, H M 465517, I/A 3 (17/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-246-28
Información de PANIAGUA DE LA VALLE BENITO
Mostramos los datos de PANIAGUA DE LA VALLE BENITO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PANIAGUA DE LA VALLE BENITO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos