PAÑERO PAÑERO ANGEL LUCIO
Informe ejecutivo de PAÑERO PAÑERO ANGEL LUCIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PAÑERO PAÑERO ANGEL LUCIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALIMENTOS PESCA CULTIVO Y ASOCIADOS SL | Apoderado | 08/08/2018 | 16/01/2024 |
ALIMENTOS PESCA CULTIVO Y ASOCIADOS SL | Apoderado | 28/03/2019 | 16/01/2024 |
VINCULACIONES DE PAÑERO PAÑERO ANGEL LUCIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PAÑERO PAÑERO ANGEL LUCIO
Apoderado
- Pañero Pañero Angel Lucio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29282 , F 174, S 8, H M 527092, I/A 7 (16/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-28
Apoderado
- Pañero Pañero Angel Lucio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29282 , F 171, S 8, H M 527092, I/A 4 (28/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-66-28
Apoderado
- Pañero Pañero Angel Lucio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29282 , F 170, S 8, H M 527092, I/A 3 (08/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-157-28
Información de PAÑERO PAÑERO ANGEL LUCIO
Mostramos los datos de PAÑERO PAÑERO ANGEL LUCIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PAÑERO PAÑERO ANGEL LUCIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos