PANERO FLOREZ ANGEL
Informe ejecutivo de PANERO FLOREZ ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PANERO FLOREZ ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOCIONES PERIODISTICAS LEONESAS SA | Apoderado | 22/11/2017 | |
CENTRAL LEONESA DE IMPRESION SL | Apoderado | 21/02/2014 | |
CENTRAL LEONESA DE IMPRESION SL | Consejero | 20/09/2013 | |
PROMOCIONES PERIODISTICAS LEONESAS SA | Consejero | 30/07/2013 |
VINCULACIONES DE PANERO FLOREZ ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PANERO FLOREZ ANGEL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1126 , F 17, S 8, H LE 3122, I/A 39 (22/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-227-24
Empresa: CENTRAL LEONESA DE IMPRESION SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Alonso Galindo Jesus
- Panero Florez Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 859 , F 150, S 8, H LE 3719, I/A 16 (21/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-41-24
Empresa: CENTRAL LEONESA DE IMPRESION SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Alonso Galindo Jesus
- Martinez Nuñez Jose
- Martinez Parra Jose Luis
- Martinez Parra Maria Isabel
- Panero Florez Angel
Presidente
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 859 , F 150, S 8, H LE 3719, I/A 15 (20/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-185-24
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Alonso Galindo Jesus
- Martinez Nuñez Jose
- Martinez Parra Jose Luis
- Martinez Parra Maria Isabel
- Panero Florez Angel
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1126 , F 15, S 8, H LE 3122, I/A 37 (30/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-148-24
Información de PANERO FLOREZ ANGEL
Mostramos los datos de PANERO FLOREZ ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PANERO FLOREZ ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos