PANERO ALEIXANDRE MARIA RITA
Informe ejecutivo de PANERO ALEIXANDRE MARIA RITA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE PANERO ALEIXANDRE MARIA RITA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INMOMUTUA MADRILEÑA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/10/2011 | |
INMOMUTUA MADRILEÑA SA | Apoderado Mancomunado | 03/10/2011 | |
ARESA SEGUROS GENERALES SA | Apoderado | 16/12/2008 | 21/12/2009 |
MUTUA MADRILEÑA AUTOMOVILISTA SOCIEDAD DE SEGUROS A PRIMA FIJA | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/10/2009 | |
AUTOCLUB MUTUA MADRILEÑA SL | Apoderado Mancomunado | 01/10/2009 |
VINCULACIONES DE PANERO ALEIXANDRE MARIA RITA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PANERO ALEIXANDRE MARIA RITA
Empresa: INMOMUTUA MADRILEÑA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Panero Aleixandre Maria Rita
Apoderado Mancomunado
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23803 , F 203, S 8, H M 47822, I/A 42 (03/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-197-28
Empresa: ARESA SEGUROS GENERALES SA
Apoderado
- Panero Aleixandre Maria Rita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40493 , F 120, S 8, H B 14661, I/A 359 (21/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-1-08
Apoderado Mancomunado Solidario
- Panero Aleixandre Maria Rita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22187 , F 128, S 1, H 4,1 , I/ 107 (15/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-205-28
Empresa: AUTOCLUB MUTUA MADRILEÑA SL
Apoderado Mancomunado
- Panero Aleixandre Maria Rita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18915 , F 222, S 8, H M 330158, I/A 46 (01/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-196-28
Empresa: ARESA SEGUROS GENERALES SA
Apoderado
- Aguilera Anegon Jose Maria
- Alonso Pando Javier
- Baldasano Ramirez Iñigo
- Bermudez Odriozola Luis
- Cantero De Montes Jovellar Jose Maria
- Colomina Abascal Emilio
- Garcia Arenas Francisco
- Gonzalez Palenzuela Gonzalez Villegas Rafael
- Hormeaechea Escos Juan
- Jean Louis Hernandez
- Lapeña Gomez Francisco Javier
- Lopez Taracena Antonio
- Mestre Garcia Ernesto
- Mira Prieto Moreno Javier
- Obispo Martin Jose Maria
- Panero Aleixandre Maria Rita
- Rodriguez Onaindia Jesus
- Rodriguez Ponga Salamanca Maria Flavia
- Sarra Escarre Albert
- Subirats Sueiras Dulce
- Texeira Cero Jose Maria
- Villa Oliveros Maria Milagros
- Villamor Zambrano Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40493 , F 112, S 8, H B 14661, I/A 351 (16/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-1-08
Información de PANERO ALEIXANDRE MARIA RITA
Mostramos los datos de PANERO ALEIXANDRE MARIA RITA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PANERO ALEIXANDRE MARIA RITA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos