PANERA MARIANINI MARIA ISABEL
Informe ejecutivo de PANERA MARIANINI MARIA ISABEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PANERA MARIANINI MARIA ISABEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOTORA INMOBILIARIA EZCARAY SA | Administrador Unico | 24/07/2009 | |
LARRABASTERRA SA | Administrador Unico | 22/07/2009 |
VINCULACIONES DE PANERA MARIANINI MARIA ISABEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PANERA MARIANINI MARIA ISABEL
Empresa: PROMOTORA INMOBILIARIA EZCARAY SA
Administrador Unico
- Panera Marianini Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 1971,A , I/ 19 (18/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-121-48
Empresa: LARRABASTERRA SA
Administrador Unico
- Panera Marianini Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 5037,A , I/ 25 (18/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-121-48
Empresa: PROMOTORA INMOBILIARIA EZCARAY SA
Administrador Unico
- Panera Marianini Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3678 , F 124, S 8, H BI 1971,A , I/ 17 (17/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-119-48
Empresa: LARRABASTERRA SA
Administrador Unico
- Panera Marianini Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1717 , F 135, S 8, H BI 5037,A , I/ 23 (17/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-119-48
Empresa: PROMOTORA INMOBILIARIA EZCARAY SA
Administrador Unico
- Panera Marianini Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3678 , F 120, S 8, H BI 1971,A , I/ 15 (08/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-132-48
Empresa: LARRABASTERRA SA
Administrador Unico
- Panera Marianini Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1717 , F 131, S 8, H BI 5037,A , I/ 20 (08/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-132-48
Empresa: LARRABASTERRA SA
Administrador Unico
- Panera Marianini Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1717 , F 130, S 8, H BI 5037,A , I/ 16 (22/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-149-48
Empresa: PROMOTORA INMOBILIARIA EZCARAY SA
Administrador Unico
- Panera Marianini Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3678 , F 120, S 8, H BI 1971,A , I/ 14 (24/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-147-48
Información de PANERA MARIANINI MARIA ISABEL
Mostramos los datos de PANERA MARIANINI MARIA ISABEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PANERA MARIANINI MARIA ISABEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos