PANEQUE FONSECA ROBERTO ARNALDO
Informe ejecutivo de PANEQUE FONSECA ROBERTO ARNALDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PANEQUE FONSECA ROBERTO ARNALDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DEACO MADRID SL | Apoderado | 02/02/2024 | |
CUBA TELECOM CORPORATION | R.L.C.Perma. | 16/06/2014 |
VINCULACIONES DE PANEQUE FONSECA ROBERTO ARNALDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PANEQUE FONSECA ROBERTO ARNALDO
Empresa: CUBA TRAVEL CORPORATION SL
Apoderado
- Paneque Fonseca Roberto Arnaldo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 768177, I/A 3 (21/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-101-28
Empresa: DEACO MADRID SL
Apoderado
- Paneque Fonseca Roberto Arnaldo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46345 , F 2, S 8, H M 813985, I/A 2 (02/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-29-28
Empresa: CUBA TRAVEL CORPORATION SL
Apoderado
- Paneque Fonseca Roberto Arnaldo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43494 , F 111, S 8, H M 768177, I/A 2 (23/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-101-28
Empresa: CUBA TELECOM CORPORATION
R.L.C.Perma.
- Paneque Fonseca Roberto Arnaldo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32363 , F 50, S 8, H M 582584, I/A 1 (16/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-118-28
Información de PANEQUE FONSECA ROBERTO ARNALDO
Mostramos los datos de PANEQUE FONSECA ROBERTO ARNALDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PANEQUE FONSECA ROBERTO ARNALDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos