PANEQUE CUEVAS MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de PANEQUE CUEVAS MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PANEQUE CUEVAS MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ABOGADOS PANEQUE & ASOCIADOS SL | Administrador Unico | 16/07/2021 | |
ABOGADOS PANEQUE & ASOCIADOS SL | Socio Unico | 16/07/2021 | |
ASESORIA PANEQUE SL | Socio Unico | 30/12/2015 | |
ASESORIA PANEQUE SL | Administrador Unico | 30/12/2015 | |
DESIGN-4-U SL | Socio Unico | 05/09/2012 | |
DESIGN-4-U SL | Administrador Unico | 05/09/2012 |
VINCULACIONES DE PANEQUE CUEVAS MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PANEQUE CUEVAS MARIA DEL CARMEN
Empresa: ABOGADOS PANEQUE & ASOCIADOS SL
Administrador Unico
- Paneque Cuevas Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1768 , F 101, S 8, H GR 56130, I/A 1 (16/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-140-18
Empresa: ABOGADOS PANEQUE & ASOCIADOS SL
Socio Único
- Paneque Cuevas Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1768 , F 101, S 8, H GR 56130, I/A 1 (16/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-140-18
Empresa: ASESORIA PANEQUE SL
Administrador Unico
- Paneque Cuevas Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4167 , F 117, S 8, H AS 49016, I/A 1 (30/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-4-33
Empresa: ASESORIA PANEQUE SL
Socio Único
- Paneque Cuevas Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4167 , F 117, S 8, H AS 49016, I/A 1 (30/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-4-33
Empresa: DESIGN-4-U SL
Administrador Unico
- Paneque Cuevas Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3987 , F 97, S 8, H AS 44167, I/A 1 (05/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-178-33
Empresa: DESIGN-4-U SL
Socio Único
- Paneque Cuevas Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3987 , F 97, S 8, H AS 44167, I/A 1 (05/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-178-33
Información de PANEQUE CUEVAS MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de PANEQUE CUEVAS MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PANEQUE CUEVAS MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos