PAÑEDA GONZALEZ MARIA COVADONGA
Informe ejecutivo de PAÑEDA GONZALEZ MARIA COVADONGA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PAÑEDA GONZALEZ MARIA COVADONGA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NOUVELLE EVENTOS SL | Liquidador | 25/08/2017 | |
ALQUIMUEBLE SA | Administrador Solidario | 30/01/2012 |
VINCULACIONES DE PAÑEDA GONZALEZ MARIA COVADONGA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PAÑEDA GONZALEZ MARIA COVADONGA
Empresa: ALQUIMUEBLE SA
Administrador Solidario
- Pañeda Gonzalez Ana Isabel
- Pañeda Gonzalez Maria Covadonga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4739 , F 115, S 8, H M 77801, I/A 12 (25/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-209-28
Empresa: NOUVELLE EVENTOS SL
Liquidador
- Pañeda Gonzalez Maria Covadonga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32755 , F 77, S 8, H M 589583, I/A 2 (25/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-170-28
Empresa: NOUVELLE EVENTOS SL
Administrador Unico
- Pañeda Gonzalez Maria Covadonga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32755 , F 77, S 8, H M 589583, I/A 2 (25/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-170-28
Empresa: NOUVELLE EVENTOS SL
Administrador Unico
- Pañeda Gonzalez Maria Covadonga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32755 , F 74, S 8, H M 589583, I/A 1 (16/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-204-28
Empresa: ALQUIMUEBLE SA
Administrador Solidario
- Pañeda Gonzalez Ana Isabel
- Pañeda Gonzalez Maria Covadonga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4739 , F 115, S 8, H M 77801, I/A 11 (30/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-27-28
Información de PAÑEDA GONZALEZ MARIA COVADONGA
Mostramos los datos de PAÑEDA GONZALEZ MARIA COVADONGA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PAÑEDA GONZALEZ MARIA COVADONGA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos