PANATI ANDREA
Informe ejecutivo de PANATI ANDREA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PANATI ANDREA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CURROCAN SL | Liquidador | 20/11/2015 | 20/11/2015 |
CURROCAN SL | Administrador Unico | 20/11/2015 | |
CABOMAR CONGELADOS SA | Presidente | 12/07/2013 | 31/12/2014 |
CABOMAR CONGELADOS SA | Consejero | 10/01/2013 | 31/12/2014 |
VINCULACIONES DE PANATI ANDREA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PANATI ANDREA
Empresa: CURROCAN SL
Liquidador
- Panati Andrea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2916, L 2916, F 165, S 8, H PO 34129, I/A 4 (20/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-228-36
Empresa: CURROCAN SL
Administrador Unico
- Panati Andrea
Liquidador
- Panati Andrea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2916, L 2916, F 165, S 8, H PO 34129, I/A 4 (20/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-228-36
Empresa: CABOMAR CONGELADOS SA
Consejero
Presidente
- Panati Andrea
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1945, L 1945, F 217, S 8, H PO 19337, I/A 38 (31/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-6-36
Empresa: CABOMAR CONGELADOS SA
Consejero
Presidente
- Panati Andrea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1945, L 1945, F 215, S 8, H PO 19337, I/A 33 (12/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-138-36
Empresa: CABOMAR CONGELADOS SA
Consejero
- Freire Faria Eduardo
- Freire Faria Enrique Jose
- Lisi Daniele
- Lisi Franco
- Panati Andrea
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1945, L 1945, F 214, S 8, H PO 19337, I/A 30 (10/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-14-36
Empresa: CABOMAR CONGELADOS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1945, L 1945, F 214, S 8, H PO 19337, I/A 30 (10/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-14-36
Información de PANATI ANDREA
Mostramos los datos de PANATI ANDREA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PANATI ANDREA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos