PANADERO MARZAN OSCAR
Informe ejecutivo de PANADERO MARZAN OSCAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE PANADERO MARZAN OSCAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GALICIAN PILGRIM HOSTELS SL | Administrador Solidario | 11/01/2019 | 07/08/2020 |
GRUP SUPECO MAXOR SL | Apoderado | 24/02/2011 | 06/07/2012 |
CENTROS COMERCIALES CARREFOUR SA | Apoderado | 21/02/2011 |
VINCULACIONES DE PANADERO MARZAN OSCAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PANADERO MARZAN OSCAR
Empresa: GALICIAN PILGRIM HOSTELS SL
Administrador Solidario
- Panadero Marzan Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 349 , F 93, S 8, H SC 49910, I/A 2 (07/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-158-15
Empresa: GALICIAN PILGRIM HOSTELS SL
Administrador Solidario
- Panadero Marzan Oscar
- Soto Suarez Damian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 349 , F 92, S 8, H SC 49910, I/A 1 (11/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-15
Empresa: GRUP SUPECO MAXOR SL
Apoderado
- Panadero Marzan Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26504 , F 201, S 8, H M 297684, I/A 202 (06/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-136-28
Empresa: GRUP SUPECO MAXOR SL
Apoderado
- Panadero Marzan Oscar
- Rauet Magdalena Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26504 , F 187, S 8, H M 297684, I/A 169 (24/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-45-28
Empresa: CENTROS COMERCIALES CARREFOUR SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26480 , F 61, S 8, H M 6318, I/A 1041 (21/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-42-28
Información de PANADERO MARZAN OSCAR
Mostramos los datos de PANADERO MARZAN OSCAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PANADERO MARZAN OSCAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos