PAMPLIEGA MARTIN JESUS ANGEL
Informe ejecutivo de PAMPLIEGA MARTIN JESUS ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PAMPLIEGA MARTIN JESUS ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SEDA OUTSPAN IBERIA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/01/2024 | 03/04/2024 |
SEDA OUTSPAN IBERIA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/08/2021 | 22/01/2024 |
SEDA OUTSPAN IBERIA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/11/2017 | 24/08/2021 |
SEDA OUTSPAN IBERIA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/07/2015 | 27/11/2017 |
VINCULACIONES DE PAMPLIEGA MARTIN JESUS ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PAMPLIEGA MARTIN JESUS ANGEL
Empresa: SEDA OUTSPAN IBERIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 498 , F 183, S 8, H P 6876, I/A 42 (03/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-69-34
Empresa: SEDA OUTSPAN IBERIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 498 , F 172, S 8, H P 6876, I/A 39 (22/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-19-34
Empresa: SEDA OUTSPAN IBERIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 498 , F 172, S 8, H P 6876, I/A 39 (22/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-19-34
Empresa: SEDA OUTSPAN IBERIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 483 , F 167, S 8, H P 6876, I/A 32 (24/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-168-34
Empresa: SEDA OUTSPAN IBERIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Fernandez Blanco Jose Luis
- Macho Castro Miguel
- Miranda Aban Enrique
- Pampliega Martin Jesus Angel
- Sachdev Sachin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 483 , F 165, S 8, H P 6876, I/A 31 (24/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-168-34
Empresa: SEDA OUTSPAN IBERIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Fernandez Blanco Jose Luis
- Macho Castro Miguel
- Miranda Aban Enrique
- Pampliega Martin Jesus Angel
- Sachdev Sachin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 483 , F 165, S 8, H P 6876, I/A 31 (24/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-168-34
Empresa: SEDA OUTSPAN IBERIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Casas Romero Victor
- Fernandez Blanco Jose Luis
- Macho Castro Miguel
- Miranda Aban Enrique
- Pampliega Martin Jesus Angel
- Rey Lozano Fernando
- Sachdev Sachin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 458 , F 211, S 8, H P 6876, I/A 16 (27/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-231-34
Empresa: SEDA OUTSPAN IBERIA SL
Apoderado General
Apoderado Mancomunado Solidario
- Fernandez Blanco Jose Luis
- Macho Castro Miguel
- Miranda Aban Enrique
- Pampliega Martin Jesus Angel
- Rey Lozano Fernando
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 458 , F 211, S 8, H P 6876, I/A 16 (27/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-231-34
Empresa: SEDA OUTSPAN IBERIA SL
Apoderado General
Apoderado Mancomunado Solidario
- Fernandez Blanco Jose Luis
- Macho Castro Miguel
- Miranda Aban Enrique
- Pampliega Martin Jesus Angel
- Rey Lozano Fernando
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 458 , F 116, S 8, H P 6876, I/A 12 (07/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-132-34
Información de PAMPLIEGA MARTIN JESUS ANGEL
Mostramos los datos de PAMPLIEGA MARTIN JESUS ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PAMPLIEGA MARTIN JESUS ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos