PAMPIN CEA FERNANDO
Informe ejecutivo de PAMPIN CEA FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PAMPIN CEA FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CASA DA PONTE DE PENAS SL | Administrador Unico | 02/05/2024 | |
CASA DA PONTE DE PENAS SL | Socio Unico | 02/05/2024 | |
ACUATERM FIV INSTALACIONES SL | Socio Unico | 23/12/2020 | |
ACUATERM FIV INSTALACIONES SL | Administrador Unico | 23/12/2020 |
VINCULACIONES DE PAMPIN CEA FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PAMPIN CEA FERNANDO
Empresa: CASA DA PONTE DE PENAS SL
Administrador Unico
- Pampin Cea Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 371 , F 117, S 8, H SC 50453, I/A 2 (02/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-91-15
Empresa: CASA DA PONTE DE PENAS SL
Administrador Solidario
- Pampin Cea Fernando
- Pintor Lopez Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 371 , F 117, S 8, H SC 50453, I/A 2 (02/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-91-15
Empresa: CASA DA PONTE DE PENAS SL
Socio Único
- Pampin Cea Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 371 , F 117, S 8, H SC 50453, I/A 2 (02/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-91-15
Empresa: ACUATERM FIV INSTALACIONES SL
Administrador Unico
- Pampin Cea Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 369 , F 64, S 8, H SC 50403, I/A 2 (23/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-2-15
Empresa: ACUATERM FIV INSTALACIONES SL
Administrador Solidario
- Barreiro Sanchez Ivan Eliseo
- Pampin Cea Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 369 , F 64, S 8, H SC 50403, I/A 2 (23/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-2-15
Empresa: ACUATERM FIV INSTALACIONES SL
Socio Único
- Pampin Cea Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 369 , F 64, S 8, H SC 50403, I/A 2 (23/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-2-15
Empresa: CASA DA PONTE DE PENAS SL
Administrador Solidario
- Pampin Cea Fernando
- Pintor Lopez Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 371 , F 114, S 8, H SC 50453, I/A 1 (02/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-7-15
Empresa: ACUATERM FIV INSTALACIONES SL
Administrador Solidario
- Barreiro Sanchez Ivan Eliseo
- Pampin Cea Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 369 , F 61, S 8, H SC 50403, I/A 1 (28/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-234-15
Información de PAMPIN CEA FERNANDO
Mostramos los datos de PAMPIN CEA FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PAMPIN CEA FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos