PALOU FUSTE JAIME
Informe ejecutivo de PALOU FUSTE JAIME
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PALOU FUSTE JAIME
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TECNICAS BIOMEDICAS PARA LA SALUD SL | Administrador Unico | 08/03/2021 | |
TECNICAS PARA LA FIJACION DEL CARBONO SL | Administrador Unico | 19/11/2009 |
VINCULACIONES DE PALOU FUSTE JAIME
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PALOU FUSTE JAIME
Empresa: TECNICAS BIOMEDICAS PARA LA SALUD SL
Administrador Unico
- Palou Fuste Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46108 , F 26, S 8, H B 473468, I/A 10 (08/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-52-08
Empresa: TECNICAS BIOMEDICAS PARA LA SALUD SL
Consejero Delegado
Consejero
- Martinez Boluda Francisco
- Palou Fuste Jaime
- Sistere Manonelles Miguel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46108 , F 26, S 8, H B 473468, I/A 10 (08/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-52-08
Empresa: TECNICAS BIOMEDICAS PARA LA SALUD SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44990 , F 65, S 8, H B 473468, I/A 6 (25/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-210-08
Empresa: TECNICAS BIOMEDICAS PARA LA SALUD SL
Administrador Solidario
- Martinez Boluda Francisco
- Palou Fuste Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44990 , F 65, S 8, H B 473468, I/A 6 (25/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-210-08
Empresa: TECNICAS BIOMEDICAS PARA LA SALUD SL
Administrador Solidario
- Martinez Boluda Francisco
- Palou Fuste Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44990 , F 65, S 8, H B 473468, I/A 5 (22/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-122-08
Empresa: TECNICAS BIOMEDICAS PARA LA SALUD SL
Administrador Solidario
- Martinez Boluda Francisco
- Palou Fuste Jaime
- Rigueira Pardo Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44990 , F 65, S 8, H B 473468, I/A 5 (22/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-122-08
Empresa: TECNICAS BIOMEDICAS PARA LA SALUD SL
Administrador Solidario
- Martinez Boluda Francisco
- Palou Fuste Jaime
- Rigueira Pardo Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44990 , F 63, S 8, H B 473468, I/A 2 (22/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-145-08
Empresa: TECNICAS BIOMEDICAS PARA LA SALUD SL
Administrador Unico
- Palou Fuste Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44990 , F 63, S 8, H B 473468, I/A 2 (22/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-145-08
Empresa: TECNICAS BIOMEDICAS PARA LA SALUD SL
Administrador Unico
- Palou Fuste Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44990 , F 62, S 8, H B 473468, I/A 1 (17/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-183-08
Administrador Unico
- Palou Fuste Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41550 , F 71, S 8, H B 388456, I/A 1 (19/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-229-08
Información de PALOU FUSTE JAIME
Mostramos los datos de PALOU FUSTE JAIME que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PALOU FUSTE JAIME, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos