PALOS PEÑARROYA NURIA
Informe ejecutivo de PALOS PEÑARROYA NURIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 9
CARGOS DE PALOS PEÑARROYA NURIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PALAU COSTA SL | REPR.143 RRM | 20/07/2017 | |
EXPLOTACIONES GANADERAS NOVACARN SL | REPR.143 RRM | 20/07/2017 | |
PROMOCION CULTURAL URBANA BONANOVA SA | Consejero | 27/10/2010 | 21/01/2013 |
PROMOCION CULTURAL URBANA BONANOVA SA | Apoderado | 21/01/2013 | |
VEGABLAU SL | REPR.143 RRM | 03/05/2010 | 03/05/2010 |
BOVIARCO SL | REPR.143 RRM | 03/05/2010 | 03/05/2010 |
AGROCUGAT SL | REPR.143 RRM | 03/05/2010 | 03/05/2010 |
FACOCERO SL | REPR.143 RRM | 03/05/2010 | 03/05/2010 |
VILADALMAU SL | REPR.143 RRM | 03/05/2010 | 03/05/2010 |
BOVITRES SL | REPR.143 RRM | 30/04/2010 | 30/04/2010 |
VINCULACIONES DE PALOS PEÑARROYA NURIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PALOS PEÑARROYA NURIA
Empresa: EXPLOTACIONES GANADERAS NOVACARN SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Palos Peñarroya Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34057 , F 179, S 8, H B 240075, I/A 8 (20/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-143-08
Empresa: PALAU COSTA SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Palos Peñarroya Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35412 , F 25, S 8, H B 266728, I/A 6 (20/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-143-08
Apoderado
- Conesa Perez Maria Del Carmen
- Palos Peñarroya Nuria
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41698 , F 52, S 8, H B 95766, I/A 80 (21/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-20-08
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41698 , F 51, S 8, H B 95766, I/A 79 (27/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-214-08
Empresa: VILADALMAU SL
Liquidador
REPR.143 RRM
- Palos Peñarroya Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35604 , F 208, S 8, H B 273934, I/A 6 (03/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-90-08
Empresa: VILADALMAU SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Palos Peñarroya Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35604 , F 208, S 8, H B 273934, I/A 6 (03/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-90-08
Empresa: FACOCERO SL
Liquidador
REPR.143 RRM
- Palos Peñarroya Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37016 , F 42, S 8, H B 247136, I/A 8 (03/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-90-08
Empresa: FACOCERO SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Palos Peñarroya Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37016 , F 42, S 8, H B 247136, I/A 8 (03/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-90-08
Empresa: AGROCUGAT SL
Liquidador
REPR.143 RRM
- Palos Peñarroya Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37016 , F 81, S 8, H B 247138, I/A 8 (03/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-90-08
Empresa: AGROCUGAT SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Palos Peñarroya Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37016 , F 81, S 8, H B 247138, I/A 8 (03/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-90-08
VER MAS ACTOS
Información de PALOS PEÑARROYA NURIA
Mostramos los datos de PALOS PEÑARROYA NURIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PALOS PEÑARROYA NURIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos