PALOS PEÑARROYA DOMINGO
Informe ejecutivo de PALOS PEÑARROYA DOMINGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PALOS PEÑARROYA DOMINGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PALAU COSTA SL | Administrador Unico | 20/03/2018 | 09/10/2023 |
EXPLOTACIONES GANADERAS NOVACARN SL | Administrador Unico | 11/01/2018 | 03/08/2023 |
VINCULACIONES DE PALOS PEÑARROYA DOMINGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PALOS PEÑARROYA DOMINGO
Empresa: PALAU COSTA SL
Administrador Unico
- Palos Peñarroya Domingo
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35412 , F 25, S 8, H B 266728, I/A 8 (09/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-199-08
Empresa: EXPLOTACIONES GANADERAS NOVACARN SL
Administrador Unico
- Palos Peñarroya Domingo
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34057 , F 180, S 8, H B 240075, I/A 10 (03/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-153-08
Empresa: PALAU COSTA SL
Administrador Unico
- Palos Peñarroya Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35412 , F 25, S 8, H B 266728, I/A 7 (20/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-61-08
Empresa: EXPLOTACIONES GANADERAS NOVACARN SL
Administrador Unico
- Palos Peñarroya Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34057 , F 179, S 8, H B 240075, I/A 9 (11/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-14-08
Información de PALOS PEÑARROYA DOMINGO
Mostramos los datos de PALOS PEÑARROYA DOMINGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PALOS PEÑARROYA DOMINGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos